王海鹏 副省长、省政府秘书长 分管省工业和信息化厅、省生态环境厅(省核安全局)、省交通运输厅、省国资委和省政府研究室、省机关事务服务中心。负责省政府办公厅工作。协助分管省信访局。王海鹏,男,汉族,1972年11月生,大学学历,工程硕士,中共党员。现任陕西省副省长、省政府党组成员,省政府秘书长,省政府机...
窦敬丽,女,汉族,1970年3月生,在职研究生,中共党员,现任陕西省政府副省长,省自然资源厅厅长、党组书记,省自然资源总督察。徐明非,男,汉族,1967年11月生,在职研究生,民革党员,现任民革中央常委、陕西省委会主委,省政府副省长,省体育局局长。钟洪江,男,汉族,1969年4月生,中央党校研究生,中共党员,...
戴彬彬,男,汉族,1968年1月生,江苏昆山人,1988年5月加入中国共产党,1990年8月参加工作,大学毕业(清华大学供暖通风与空气调节专业),工商管理硕士,教授级高级工程师。现任陕西省政府党组成员、副省长,省公安厅党委书记、厅长、督察长,省委政法委副书记 。人物履历 1985.09-1990.08 清华大学供暖通风与空气...
陕西省副省长:陈国强 生于1962年的陈国强,是安徽宿州人。长期在陕西省人社厅任职,曾任陕西省人力资源和社会保障厅副厅长、党组成员。2010年11月出任陕西省政府副秘书长,2013年2月去副转正,任陕西省政府秘书长、党组成员。今年1月当选陕西省副省长。 陕西省副省长、公安厅长:胡明朗 ...
决定任命王琳、叶牛平为陕西省人民政府副省长。 7月28日,陕西省十三届人大常委会第三十五次会议在西安召开,会议表决通过了一批任免职人员名单。 一、陕西省监察委员会主任王兴宁提请 任命: 何备战为陕西省监察委员会副主任; 苏斌为陕西省监察委员会副...
2018.10-2021.01 陕西省人民政府副省长、党组成员 2021.01-2021.03 陕西省委常委、延安市委书记,省人民政府副省长 2021.03-2022.05 陕西省委常委、延安市委书记 2022.05-2022.11 陕西省委副书记、延安市委书记 2022.11-2022.12 陕西省委副书记,省政府党组书记,延安市委书记 2022.12-2023.01 陕西省委副书记...
戴彬彬 副省长 分管省公安厅、省司法厅、省退役军人事务厅、省信访局。戴彬彬,男,汉族,1968年1月生,大学学历,工商管理硕士,教授级高级工程师,中共党员。现任陕西省副省长、省政府党组成员,省公安厅党委书记、厅长、督察长,省委政法委副书记。曾任直辖市市属国有企业总经理、董事长、党委书记,区政府区长,...
钟洪江 副省长 分管省生态环境厅(省核安全局)、省水利厅、省农业农村厅、省林业局(大熊猫国家公园陕西省管理局)、省乡村振兴局、省供销社、省秦岭国家植物园、杨凌示范区管委会。临时分管省民政厅、省外办、省港澳办。王海鹏 副省长、省政府秘书长 分管省工业和信息化厅、省交通运输厅、省国资委和省政府研究...
男,汉族,1968年5月生,在职研究生,中共党员,现任陕西省委常委,省政府副省长、党组副书记,省委军民融合发展委员会办公室主任(兼)。 徐大彤 男,汉族,1970年2月生,大学,中共党员,现任陕西省政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、党委书记、督察长,省委政法委副书记。