王海鹏 副省长、省政府秘书长 分管省工业和信息化厅、省生态环境厅(省核安全局)、省交通运输厅、省国资委和省政府研究室、省机关事务服务中心。负责省政府办公厅工作。协助分管省信访局。王海鹏,男,汉族,1972年11月生,大学学历,工程硕士,中共党员。现任陕西省副省长、省政府党组成员,省政府秘书长,省政府机...
窦敬丽,女,汉族,1970年3月生,在职研究生,中共党员,现任陕西省政府副省长,省自然资源厅厅长、党组书记,省自然资源总督察。徐明非,男,汉族,1967年11月生,在职研究生,民革党员,现任民革中央常委、陕西省委会主委,省政府副省长,省体育局局长。钟洪江,男,汉族,1969年4月生,中央党校研究生,中共党员,...
戴彬彬,男,汉族,1968年1月生,江苏昆山人,1988年5月加入中国共产党,1990年8月参加工作,大学毕业(清华大学供暖通风与空气调节专业),工商管理硕士,教授级高级工程师。现任陕西省政府党组成员、副省长,省公安厅党委书记、厅长、督察长,省委政法委副书记 。人物履历 1985.09-1990.08 清华大学供暖通风与空气...
今年以来,陕西省政府班子成员发生几次调整;1月,时任陕西省副省长冯新柱被查,3月陕西省副省长冯力军调任司法部。其后,陕西省副省长人数一度减为只有5人,成为全国副省长最少的省份。 此番徐启方履新后,陕西省现任副省长人数增至6人。进一步观察发现,现任6名副省长中,有4人都是今年刚刚履新的。
决定任命王琳、叶牛平为陕西省人民政府副省长。 7月28日,陕西省十三届人大常委会第三十五次会议在西安召开,会议表决通过了一批任免职人员名单。 一、陕西省监察委员会主任王兴宁提请 任命: 何备战为陕西省监察委员会副主任; 苏斌为陕西省监察委员会副...
2018.10-2021.01 陕西省人民政府副省长、党组成员 2021.01-2021.03 陕西省委常委、延安市委书记,省人民政府副省长 2021.03-2022.05 陕西省委常委、延安市委书记 2022.05-2022.11 陕西省委副书记、延安市委书记 2022.11-2022.12 陕西省委副书记,省政府党组书记,延安市委书记 2022.12-2023.01 陕西省委副书记...
主管经济的副省长、重要城市市委书记,省政府秘书长、省直厅长、市委教育工委书记、总工会主席。重要城市市委书记进入常委条件 第一种是“升迁过渡”。地市级的正厅级“一把手”进入省委领导班子,晋升为副省级领导,然后继续留在原来的地市,以省委常委身份兼任“一把手”,直到这个地市产生新的“一把手”,“这就形成了...
2021.06-2022.05 陕西省渭南市委书记 2022.05-2022.07 陕西省委常 委、渭南市委书记 2022.07-2022.08 陕西省委常委、副省长、省政府党组成员,渭南市委书记 2022.08-2023.01 陕西省委常委、副省长、省政府党组成员 2023.01-2024.05 陕西省委常委、省委秘书长 2024.05- 新疆维吾尔自治区党委常委 现任新疆维吾尔...
戴彬彬 副省长 分管省公安厅、省司法厅、省退役军人事务厅、省信访局。戴彬彬,男,汉族,1968年1月生,大学学历,工商管理硕士,教授级高级工程师,中共党员。现任陕西省副省长、省政府党组成员,省公安厅党委书记、厅长、督察长,省委政法委副书记。曾任直辖市市属国有企业总经理、董事长、党委书记,区政府区长,...