罗广,男,博士、华南师范大学美术学院教授、副院长、硕士生导师。人物经历 先后在华南师范大学、中央美术学院、香港理工大学求学;2013-2014年在西藏大学艺术学院挂职副院长;2007年以来,出版著作、教材8本;发表论文、作品数十篇(幅);主持、参与国家级、省部级科研、教学课题十数项;研究兴趣主要涉及美术教育、...
罗广,男,汉族,1982年10月生,云南石屏人,2004年12月加入中国共产党,2005年8月参加工作,中国人民大学财政学专业毕业,大学学历,经济学学士学位。现任成都市武侯区国有资产监督管理局副局长。人物履历 历任四川省成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局副局长。2024年5月,任成都市武侯区国有资产监督管理局...
爱企查为您提供(罗广)2024年最新相关企业信息查询,同时为您提供(罗广)担任股东、法人、高管等相关企业信息查询,还有(罗广)关系图谱信息,(罗广)的合作伙伴关系查询,了解更多(罗广)信息就来爱企查吧!
罗广目前担任广州市名信物业管理有限公司法定代表人,同时担任广州市名信物业管理有限公司董事长兼总经理,广州市戊印物业管理有限公司监事;二、罗广投资情况:罗广目前是广州市名信物业管理有限公司直接控股股东,持股比例为28.65%;目前罗广投资广州市戊印物业管理有限公司最终收益股份为33%,投资广州市名信物业管理有限...
罗广 罗广,毕业于华中师范大学,中学二级教师,来宾高级中学体育教师。擅长项目:排球,篮球,足球。排球社团指导教师。
罗广目前担任深圳市恒莱体育文化传播有限公司、深圳市飞鱼训体育发展有限公司法定代表人,同时担任深圳市恒莱体育文化传播有限公司执行董事、总经理,深圳市飞鱼训体育发展有限公司执行董事,总经理;二、罗广投资情况:罗广目前是深圳市恒莱体育文化传播有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是深圳市飞鱼训体育发展有限公司...
罗广目前担任四川和成湘印文化传媒有限公司、成都和成印象文化传媒有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任四川和成湘印文化传媒有限公司总经理,董事,成都和成印象文化传媒有限公司董事,经理;二、罗广投资情况:罗广目前是四川和成湘印文化传媒有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是成都和成...
罗广目前担任深圳市哈雅易电子商务有限公司、深圳市李广易发电子商务有限公司法定代表人,同时担任深圳市哈雅易电子商务有限公司执行董事、总经理,深圳市李广易发电子商务有限公司清算组负责人、执行董事、总经理;二、罗广投资情况:罗广目前是深圳市哈雅易电子商务有限公司直接控股股东,持股比例为100%;罗广间接持股深圳丰...
罗广 108万(元) 2020-08-12 四川省成都市成华区 开业 3 商无境 四川商无境电商服务有限公司 法定代表人 执行董事 罗广 100万(元) 2017-07-24 四川省成都市武侯区 开业 4 鼎晟中天 四川鼎晟中天网络科技有限公司 监事 王中伟 100万(元) 2019-07-05 四川省成都市双流区 开业 5 广晨信息 ...