杨 增 1950年3月生,青海尖扎人,藏族。大专文化。中共党员。同仁县公安局局长。1968-1979年在河南县赛尔龙乡、县政治组、县公安局工作,1979-1983年在河南县宁木特公社任副书记,1983~1987年在黄南州委组织部任组织员(正科),1987年4月~1995年10月在黄南州人民检察院任法纪科科长、反贪局局长、政治处主任...
杨增,男,汉族,1986年10月生,大学学历,中共党员。现任云南省大理州南涧县委办公室常务副主任。人物履历 现任云南省大理州南涧县委办公室常务副主任。职务任免 2023年1月9日,根据《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关规定,现将杨增同志拟任职务予以公示:经研究,该同志拟提名为乡(镇)人民政府乡(镇)长...
杨增目前担任山东春雨环保科技有限公司、山东春雨环保科技有限公司临沂分公司等3家企业法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任山东春雨环保科技有限公司执行董事兼总经理,山东碳中评环境服务有限公司监事;二、杨增投资情况:杨增目前是山东春雨环保科技有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前杨增是4家企业最终受益人,...
杨增目前担任佛山精彩秀绣品有限公司法定代表人,同时担任佛山精彩秀绣品有限公司财务负责人,执行董事,经理;二、杨增投资情况:杨增目前是佛山精彩秀绣品有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前杨增投资佛山精彩秀绣品有限公司最终收益股份为100%;三、杨增的商业合作伙伴:基于公开数据展示,杨增与谢小兰为商业合作伙伴。
杨增目前是博雅众医(北京)医疗科技有限公司直接控股股东,持股比例为77.5%;目前杨增是3家企业最终受益人,包括其在投资博雅众医(北京)医疗科技有限公司最终收益股份为77.5%,投资南京雷允上大药房有限公司最终收益股份为0%等;三、杨增的商业合作伙伴:基于公开数据展示,杨增目前有10个商业合作伙伴,包括时荣国、宋昶、张姝...
杨增目前担任本溪满族自治县济隆石灰石矿、本溪市永增冷饮制品厂等6家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任本溪济隆矿业(集团)有限责任公司监事,营口恒大轻金属粉末有限公司监事;二、杨增投资情况:杨增目前是3家企业直接控股股东,包括本溪满族自治县济隆石灰石矿、控股比例达100%,本溪金福煜餐饮有限公司、控股...
杨增 杨增,2019年1月任玉溪市人民政府发展研究中心副 主任。职务任免 2019年1月8日,玉溪市人民政府决定:杨增任玉溪市人民政府发展研究中心副 主任。
一、杨增担任职务:杨增目前担任上海铠起国际货物运输代理有限公司、上海卓圣实业发展有限公司法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任上海汉亿国际货物运输代理有限公司监事,上海傲松国际货物运输代理有限公司监事;二、杨增投资情况:杨增目前是上海铠起国际货物运输代理有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是上海卓圣实业...
杨增,男,彝族,大学学历,云南新平人,无党派,1972年8月出生,1996年7月参加工作,历任新平县政府办副主任,市政府办副主任科员等职,现任市政府发展研块代又沙守究中心(市政府研究室)社会发展研究科科长。[1] 参考360百科资料 1.杨增. .公示 . 2014-07-28 ...