刘耕,男,汉族,1973年12月生,四川安岳人,省委党校在职研究生学历。1993年7月参加工作,1998年1月加入中国共产党。任四川省资阳市安岳县龙台发展区党工委委员、管委会副主任。2023年11月,经资阳市纪委常委会会议研究并报市委批准,决定给予刘耕开除党籍处分;由市监委给予其开除公职处分。人物履历 1993年7月至...
刘耕,1969年2月出生,男,汉族,北京丰台人,中央党校大学。现任北京市大兴区水务局党组书记、局长、一级调研员。人物履历 曾任北京市大兴区亦庄镇副镇长,党委副书记、镇长,地区党工委副书记、办事处主任,北京市大兴区建委党组成员、副主任(正处级),北京市大兴区住建委党组成员、副主任(正处级),中共北京市...
刘耕 刘耕,现任中移成研院院长。人物履历 现任中移成研院院长。
刘耕,女,汉族,1975年8月出生,黑龙江七台河人,1997年7月参加工作(无党派),东北师范大学行政管理专业毕业,本科学历。现任黑龙江省七台河市新兴区政协副主席。人物履历 1995.09--1997.07 绥化师范专科学校财务会计专业学习 1997.07--2000.09 七台河市新兴区统计局科员 2000.09--2007.04 新兴区统计局副...
刘耕,上海音乐学院小提琴副教授,硕士生导师,乐队教研室副主任。人物经历 师从何弦教授,研究生期间公派至奥地利莫扎特音乐学院进修,2001年留校任教。主要成就 演出足迹遍及中国、欧洲和美国,参加了为数众多的著名音乐节,并多次应邀担任国内外比赛评委。担任上海音乐学院交响乐团首席十余年,其间与众多到访音乐大师...
刘耕,汉族,广东梅州人,1947年出生,任中华文化促进会汉文化与汉学研究工作委员会会长,中华文化促进会姓氏文化委员会理事长,广东省汉文化促进会会长,全球华人领袖联合会副主席,汉企联国际投资有限公司董事长,广东汉联无忧科技有限公司董事长,广东纳乾生物科技有限公司董事长。担任职务 汉企联国际投资有限公司董事长,...
刘耕,男,1988年生,湖北随州人,博士,武汉大学哲学学院副教授。 人物经历 本科毕业于北京大学哲学系,在北京大学哲学系美学专业硕博连读获哲学博士学位(2015)。曾赴台湾中山大学哲学研究所学术交流(2014年2月-6月)。现为武汉大学哲学学院美学方向特聘副研究员。研究领域 中国美学史、中国艺术史 开设课程 美学...
刘耕 创业谋士刘耕、《创业第一步的前1步》作者。知名独立品牌策划人、品牌整体形象包装设计专家、诗人、书画家、跨界文化艺术工作者。人物简介 创业谋士刘耕,《创业第一步的前1步》作者。出版图书
刘耕,副研究馆员,男, 1988年毕业于华东理工大学,自动控制与电子工程专业,获工学硕士学位。在计算机、图书馆领域的核心刊物上发表了《生理低压舱优化控制数学模型的建立与辨识》、《CD-ROM光盘检索的广域联网》、《在线签名验证系统的研究与开发》等科研论文。工作履历 1988~1990年在深圳华深电子公司工作,从事大屏幕...