金明飞目前担任云南航然投资有限公司、云南麦伦建筑装饰工程有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任云南航然投资有限公司执行董事兼总经理,云南麦伦建筑装饰工程有限公司执行董事兼总经理;二、金明飞投资情况:金明飞目前是江城华利农牧有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是云南航然投资有限公司...
一、金明飞担任职务:金明飞目前担任广州加越商贸有限公司、广州郑才商贸有限公司等5家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任广州加越商贸有限公司执行董事、经理,广州郑才商贸有限公司执行董事,经理;二、金明飞投资情况:金明飞目前是5家企业直接控股股东,包括广州弈祥商贸有限公司、控股比例达100%,广州辨澄商...
金明飞目前担任沈阳明飞文化传媒有限公司、辽宁海内外国际旅行社有限公司黄河大街营业部法定代表人,同时担任沈阳明飞文化传媒有限公司执行董事;二、金明飞投资情况:金明飞目前是沈阳明飞文化传媒有限公司直接控股股东,持股比例为90%;目前金明飞投资沈阳明飞文化传媒有限公司最终收益股份为90%;三、金明飞的商业合作伙伴:...
5月15日,浙江师范大学第四届研究生“十佳学术之星”评选汇报会在大学生活动中心二楼报告厅举行。通过个人申报、学院初评、学校复评,17位候选人参与终评答辩。我院2021级博士研究生金明飞荣获提名奖,2021级硕士研究生徐月莹荣获入围奖。...
金明飞 408人看过 ScholarID:CN-BM73X06J 华东师范大学生命科学学院 被引频次 237 成果数 41 H指数 9 G指数 14领域: 生物学 期刊 85.4% 会议 9.8% 专著 0% 其它 4.8% 总计 41篇 2014年成果数8 2011年被引量33 全部年份 全部类型 全部作者 按时间降序 琥珀酰多糖的流变特性研究 2019 - 周红,赵冰楠...
金明飞个人全部12023-12-313.913.913.91-0.43-0.43-0.43-6.96-6.96-6.96海航科技 金明飞个人不变12023-09-30-2.64-2.64-2.64-9.24-9.24-9.24-22.77-22.77-22.77海航科技 点击查看全部>> 金明飞股东持股明细 更多>> 十大流通股东 十大股东 持股变动: 全部 ...
刘爱生 金明飞 | 外行可以领导内行吗 作者简介 刘爱生,浙江师范大学教育学院教授,博士,主要从事大学治理研究; 金明飞,浙江师范大学教育学院博士研究生,主要从事大学治理研究。 摘要:在美国学界,关于大学聘用非传统型校长所引发的争议一直不断...
简介:金明飞成立于2000-07-11,位于浙江省温州市乐清市,经营者为金明飞,目前处于存续状态,以从事批发和零售业为主,人员规模少于50人。 2023-06-05 企业地址变更:从“浙江省温州市乐清市雁荡镇中心菜市场猪肉行业1号摊位”变更为“浙江省温州市乐清市雁荡镇中心菜市场猪肉行业4号摊位”2021-11-30 企业地址变更:从...
金明飞,男,博士,华东师范大学生命科学学院教师。个人经历 ASBMB会员 2010年4月-2011年6月 上海市博士后联谊会副理事长 研究方向 微生物育种 蛋白质表达、分离及纯化 学术成果 论文 1. Tao Zhou, Hang Zhang, Tongfei Lai, Cheng Qin, Nongnong Shi, Huizhong Wang,,Mingfei Jin, Silin Zhong, Zaifeng ...