黄健生,1932年生,广东兴宁人。曾任浙江省慈溪市花溪公司总工程师等职务。人物履历 1932年生,广东兴宁人。1952年毕业于华南军区卫校司药专业,1962年结业于南京药学院药学系。人物生平 曾任湖南省江华县人民医院门诊部主任,广东汕头专署荣复军人疗养院(神光山)主治医师,湖南省江华县卫生学校教师,广东省江门市...
黄健生,彝族,1974年4月出生,中共党员,研究生学历。现任隆林各族自治县人民政府县长。人物履历 现任隆林各族自治县人民政府县长。工作分工 领导自治县人民政府全面工作,负责财政、审计工作。主管自治县国防动员委员会、财政局、审计局。职务任免 9月4日上午,自治县第十六届人民代表大会第一次会议第二次全体会议在县...
黄健生,字乐中,号半痴山人,1962年出生于广东揭阳,广州美术学院中国画系研究生学历。中国美术家协会会员、广州市美术家协会副主席、中国文艺志愿者协会会员、广东 省文艺志愿者协会副主席、广州市书法家协会理事、广州画院特聘画家、广东省文艺评论家协会会员、广东楹联学会常务理事、《信息时报》《墨耕人生》专栏...
鞠躬尽瘁的黄健生 1 黄健生,原名黄谦,字泽南,顺德县五区岳步乡人。南非归侨。1901年出生。泽南少年时代向往孙中山的民主革命。1922年20岁时,黄健生联合一批意气相投的朋友,在乐从成立第五区国民党五区党部。国共合作开始后,他竭诚拥护...
黄健生 黄健生,男,汉族,现任国家税务总局南澳县税务局党委委员、总经济师。人物履历 现任国家税务总局南澳县税务局党委委员、总经济师。工作分工 分管法制股。联系云澳分局。
黄健生 人物简介: 黄健生,监事会主席,男,1963年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于福建省港航管理局航道处、福建省港航管理局、福建省港航勘测设计院,历任技术员、助理工程师、工程师、副大队长、大队长等职务。2008年至2011年5月份担任上海高榕实业有限公司副总经理,2011年5月始至今先后...
黄健生目前担任上海雪榕生物科技股份有限公司食用菌技术研发分公司法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任上海雪榕生物科技股份有限公司监事,安徽雪榕生物科技有限公司监事;二、黄健生投资情况:目前黄健生投资上海雪榕生物科技股份有限公司食用菌技术研发分公司最终收益股份为0%;三、黄健生的商业合作伙伴:基于公开数据展示...
黄健生 黄健生,会昌县筠门岭镇党委委员、纪委书记。黄健生,男,江西会昌人,1985年3月出生,2007年8月参加工作,中共党员,大学学历,现任会昌县永隆乡综治办专职副主任,拟任会昌县筠门岭镇党委委员、纪委书记;
黄健生目前担任深圳市埃斯特科学仪器有限公司、深圳市利宝龙医疗器械有限公司法定代表人,同时担任深圳市埃斯特科学仪器有限公司执行董事、总经理,深圳市利宝龙医疗器械有限公司董事长、董事;二、黄健生投资情况:目前黄健生投资深圳市埃斯特科学仪器有限公司最终收益股份为50%;三、黄健生的商业合作伙伴:基于公开数据展示,黄健...