钟勇,男,1978年12月出生,江西宜春人,汉族,大学学历,2002年8月加入中国共产党,2003年7月参加工作。现任江西省萍乡市委副秘书长、市委社会工作部部长、市委两新工委书记。人物履历 曾任萍乡市莲花县琴亭镇党委委员、组织员,萍乡市委宣传部副科级干部,萍乡市委宣传部办公室副主任,萍乡市委宣传部办公室主任等职务...
钟勇,男,汉族,1963年4月生,重庆垫江人,大学本科,1979年11月参加工作,1984年11月加入中国共产党。曾任重庆市人民检察院党组成员、政治部主任、机关党委书记。人物履历 曾任四川省涪陵市人民检察院起诉科副科长、法纪科科长、检察委员会委员,四川省涪陵市李渡区副区长(下派挂职),四川省涪陵市李渡镇党委副...
钟勇,男,汉族,1962年9月出生,广东省遂溪县人。人物简介 ,大学学历,政工师,一级警督警衔, 1980年7月参加工作,1984年1月参加公安工作,1986年8月加入中国共产党。现任湛江市麻章区人民政府副区长,麻章公安分局党委书记、局长、督察长。工作履历 1980年7月后,在广东省遂溪县城月公社政法办工作;1980年11月...
钟勇 钟勇,曾任政协四川省第十二届委员会港澳台侨和外事委员会专职副主任。人物履历 曾任政协四川省第十二届委员会港澳台侨和外事委员会专职副主任。职务任免 2022年9月,政协四川省第十二届委员会常务委员会第十九次会议决定:免去钟勇同志政协四川省第十二届委员会港澳台侨和外事委员会专职副主任职 务。
钟勇,现任西藏自治区水利厅党组成员、副厅长。人物履历 1989.09--1993.09 华北水利水电学院水利水电动力工程专业学习 1993.09--1996.04 华北水利水电学院水力学及河流动力学专业硕士研究生 1996.04--2000.06 中国水利投资公司团委书记 (其间:1999.08-- 2000.01 德国B+B公司总部交流)2000.06-...
钟勇 钟勇,广电计量董事候选人。任职信息 2022年11月8日,广电计量召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》,同意钟勇为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。
钟勇 钟勇,中国杯帆船赛组委会副秘书长、深圳市纵横四海航海赛事管理有限公司董事长。
个人简介钟勇,男,中国国籍,1973年10月出生,本科学历。曾任北京北大方正电...详细>> 其他董事会职务成员邓世雄(董事)钟勇(董事)李叶东(董事)陈荣(董事)俞辉(董事) 前瞻产业研究院 细分产业报告 可行性报告 产业规划 产业园区规划 产业招商 IPO募投可研
姓 名钟勇 (男)他在5家上市公司共担任6个职务 ,他曾担任过的职务3个,点击查看>> 职 务非独立董事 (董事会) 任职日期2023-12-25 任职终止日- 国籍中国 学历本科 出生日期1973 状 态在职 任职公司广电运通集团股份有限公司 公司股票广电运通(002152.SZ) ...