郎俊山目前担任天津中澳嘉喜诺生物科技有限公司、承德市德安房地产开发有限公司等7家企业法定代表人,同时在9家企业担任高管,包括担任天津中澳嘉喜诺生物科技有限公司董事长,总经理,董事,承德尚水生态科技发展有限公司董事;二、郎俊山的商业合作伙伴:基于公开数据展示,郎俊山目前有10个商业合作伙伴,包括宫志强、马磊、王丽...
一、郎俊山担任职务:担任河南宝卓瑞物资有限公司监事;二、郎俊山投资情况:郎俊山目前是河南宝卓瑞物资有限公司直接控股股东,持股比例为60%;目前郎俊山投资河南宝卓瑞物资有限公司最终收益股份为60%;三、郎俊山的商业合作伙伴:基于公开数据展示,郎俊山与马向奎、孙建祥为商业合作伙伴。 财产...
郎俊山 2024-06-16 07:33:37 来源: 爱企查 1、基本情况郎俊山成立于2009年05月31日,位于北京市通州区宋庄镇高辛庄村村委会南200米,目前处于开业状态,经营范围包括零售蔬菜、水果。等。 2、人员情况郎俊山法定代表人为郎俊山。 上述文章是根据发布当时全网最新公开信息生成的,仅供您参考,如需了解该企业最新及更...
相关的人王伟:#0 ; 郑德存 :#0 ; 苏建忠 :#0 ; 高丽洁 :#0 ; 宫志强 :#0 ; 郎俊山 :#0 ; 法定代表人:王伟 统一社会信用代码:91130802MA0FR1WY2K 联系电话:0314-2065529 邮箱:cdszjt2065529@163.com 经营范围:公路工程;房屋建筑工程;水利水电工程;电力工程;电气工程;通信工程;机... 地区:河北-...
承德市政道桥建设有限公司存续 法定代表人:郎俊山 注册资本:12000万人民币 成立日期·:2020-11-23 执行董事,法定代表人(持股%) 德康健康 承德市德康健康产业有限公司存续 法定代表人:郎俊山 注册资本:10000万人民币 成立日期·:2018-07-09 法定代表人,董事长,经理(持股%)担任...
郎俊山的信息:繁體字 郎 俊 山 拼音 lang jun shan 康熙筆畫: 14 9 3 五格: 天格:15 (土) 人格:23 (火) 地格:12 (木) 外格:4 (火)總格>> (水) 五格詳解:天格15的解析: 天格數是先祖留傳下來的,其數理對人影響不大。 (福壽) 福壽圓滿,富貴榮譽,涵養雅量,德高望重。大吉 【詳細解釋】: ...
鉴于郎俊山同志申请辞去政协承德市第十三届委员会秘书长职务、政协委员,根据市委意见,依照《中国人民政治协商会议章程》有关规定,经政协承德市第十三届委员会常务委员会第十五次会议研究决定,同意郎俊山同志辞去政协承德市第十三届委员会秘书长职务、政协委员。报政协承德市第十三届委员会第四次会议备案。
郎俊山目前担任天津中澳嘉喜诺生物科技有限公司、承德市德安房地产开发有限公司等6家企业法定代表人,同时在9家企业担任高管,包括担任天津中澳嘉喜诺生物科技有限公司董事长,总经理,董事,承德尚水生态科技发展有限公司董事;二、郎俊山的商业合作伙伴:基于公开数据展示,郎俊山目前有10个商业合作伙伴,包括宫志强、马磊、郑...
人物简介: 一、郎俊山担任职务:郎俊山目前担任承德市避暑山庄研究会法定代表人;二、郎俊山投资情况:目前郎俊山投资承德市避暑山庄研究会最终收益股份为0%;老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 更新时间:2024-08-15...