邵曙光,女,1956年生,北京人。北京理工大学、中国社会科学院研究生院毕业,研究生学历,经济师。现任华侨茶业发展研究基金会理事长、秘书长,国际茶业科学文化研究会副会长兼秘书长、《世界茶之窗》主编职务。人物概况 有幸与茶结缘,实属半路出家,“误入”茶途,并义无反顾。上山下乡7年,再教育中与大地结下深厚...
邵曙光 邵曙光,男,安徽省教育厅基础教育处处长。2015年5月任安徽省教育厅(省委教育工委)基础教育处副处长。
邵曙光,博士,南阳师范学院副教授。人物经历 2013-2014年作为河南省青年骨干教师,到复旦大学数学系访问雷震教授。研究方向 流体力学、微分方程。主要成就 主持和参与“国家自然科学基金面上项目”,“ 河南省自然科学基金项目”,“ 河南省教育厅教研项目”,“ 南阳师范学院教学研究和精品课程”等项目10余项;发表SCI...
邵曙光,男,1981年毕业于哈尔滨师范专科学校,1986年毕业于哈尔滨师范大学,1998年东北师大硕士课程班结业,中学高级教师,1995年任哈尔滨市第九中学校长助理,1996年任副校长,1999年11月调任哈尔滨市第六中学副校长,2004年11月任校长。人物简介 邵曙光同志,长期工作在教育教学第一线,勤于学习,务实创新,注重总结,...
大连舰艇学院院长邵曙光少将,曾任三艘主力舰舰长,护航亚丁湾 邵曙光,浙江诸暨人,1971年11月出生,高中毕业后参军入伍,毕业于大连舰艇学院,曾任南海舰队“三亚”舰舰长、“海口”舰舰长,南部战区海军某新型驱逐舰舰长,现在担任海军大连舰艇学院院长。他被评为“全军爱军精武标兵”“全军学习成才先进个人”,荣立三...
邵曙光目前担任安徽优易点教育科技有限公司法定代表人,同时担任合肥优易点文化传播有限公司财务负责人,监事,安徽优易点教育科技有限公司财务负责人,执行董事兼总经理;二、邵曙光投资情况:邵曙光目前是安徽优易点教育科技有限公司直接控股股东,持股比例为65%;邵曙光间接持股安徽优易点教育科技有限公司、投资占比达65%;目前...
邵曙光,男,汉族,安徽萧县人,1968年8月出生,1999年7月加入中国共产党,1986年10月参加工作,安徽大学法律专业,在职大学学历。现任杜集区市场监督管理局副局长,党组成员。人物履历 1990年3月至1995年3月 杜集区人民法院书记员 1995年4月至2002年2月 杜集区人民法院司法警察大队二级警督 2002年3月至2004年2月 ...
一、邵曙光担任职务:邵曙光目前担任大连光环新材料有限公司、大连广泰鑫海进出口贸易有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任大连光环新材料有限公司副董事长、总经理,大连广泰鑫海进出口贸易有限公司执行董事兼总经理;二、邵曙光投资情况:目前邵曙光投资大连市海湖生物科技有限公司最终收益股份为49%,投资大连光环...
一、邵曙光担任职务:邵曙光目前担任乐臻实业(上海)有限公司、上海可美思企业管理中心等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任上海传瑞企业管理咨询有限公司监事,传新美讯(上海)医药技术有限公司监事;二、邵曙光投资情况:邵曙光目前是3家企业直接控股股东,包括上海可美思企业管理中心、控股比例达100%,乐臻实...