邵春霞,女,汉族,1977年5月出生,大学学历,中共党员,2000年参加工作。现任共青团固原市委书记。人物履历 1995.09-1999.07 兰州大学新闻系新闻专业学习 1999.07-2000.05 在家待业 2000.05-2003.10 固原日报社记者 2003.10-2004.02 固原市政府政务大厅干部(其间担任市政府领导秘书)2000.04-2006.08 固原市...
邵春霞,同济大学政治与国际关系学院教授。人物经历 政治学与行政学系副教授、政治学博士、政治传播学博士后。2005年8月至今,同济大学政治学与行政学系,讲授“政治学原理”、“比较政治制度”、“大众传媒与政治”、“专业英语”等本科课程,及“当代西方政治制度”等硕士研究生课程;2002年8~2005年7月,复旦大学...
邵春霞目前是3家企业直接控股股东,包括上海中发继电器有限公司、控股比例达90%,上海连发电器开关有限公司、控股比例达90%等;邵春霞间接持股浙江美电开关设备有限公司、投资占比达20%;目前邵春霞是4家企业最终受益人,包括其在投资上海中发继电器有限公司最终收益股份为90%,投资上海连发电器开关有限公司最终收益股份为90%等;...
邵春霞目前担任绍兴市岑崎信息技术有限公司、诸暨信掌柜网络科技有限公司法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任浙江呈祥网络科技有限公司监事,绍兴市岑崎信息技术有限公司执行董事、经理;二、邵春霞投资情况:邵春霞目前是3家企业直接控股股东,包括诸暨信掌柜网络科技有限公司、控股比例达100%,绍兴市岑崎信息技术有限...
一、邵春霞担任职务:担任温州捷达航空服务股份有限公司董事;二、邵春霞的商业合作伙伴:基于公开数据展示,邵春霞目前有8个商业合作伙伴,包括张坚、汤奕琦、金柏乐等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作关系 更新...
邵春霞目前担任杭州富阳浙丰小额贷款有限公司、杭州富阳仁祥投资合伙企业(有限合伙)等4家企业法定代表人,同时在8家企业担任高管,包括担任杭州富阳浙丰小额贷款有限公司董事长,杭州绿阳房地产有限公司董事;二、邵春霞投资情况:邵春霞目前是3家企业直接控股股东,包括杭州富阳华达电缆包装材料有限公司、控股比例达100%,杭州...
“邵春霞”的职称查询结果,为保护老师个人隐私,证件末三位以“*”号代替。 姓名性别证号工作单位专业类别资格名称评审 通过日期02-04 年05-07 年08-10 年11-13 年14-16 年荣誉 邵春霞 女32022319780111246X个体制壶国家工艺美术师二〇一七年十一月三日 ...
邵春霞目前担任辉南县华瑞建设工程项目管理有限责任公司、辉南县朝阳镇辉臻米业经销处等4家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任辉南县博睿房地产开发有限公司董事,辉南县华瑞建设工程项目管理有限责任公司董事长兼总经理;二、邵春霞投资情况:目前邵春霞投资辉南县朝阳镇辉臻米业经销处最终收益股份为0%,投资辉南...
瓷艺古窑·邵春霞老师 实力派手艺匠人 十年如一日的坚持对王步青花理解研究 终将花鸟状态表达的淋漓尽致#手艺人 #匠心制作 #陶瓷 #王步 #景德镇陶瓷 - 北月瓷器于20221007发布在抖音,已经收获了3.4万个喜欢,来抖音,记录美好生活!