谭小明 谭小明,男,1971年3月出生,在职大学学历,中共党员。现任湖南省郴州市宜章县政协副主席。人物履历 历任宜章县教育者党组副书记,局长,四级调研员、县教育系统党委书记。2021年7月拟提名为县市区政协副职候选人。现任湖南省郴州市宜章县政协副主席。职务任免 2021年7月拟提名为县市区政协副职候选人。
谭小明目前担任湖北伏特电力安装工程有限公司法定代表人,同时担任湖北鹏拓建设集团有限公司董事,湖北伏特电力安装工程有限公司执行董事,经理;二、谭小明投资情况:谭小明间接持股企业11家,包括投资湖北伏特电力安装工程有限公司、投资占比达5%,荆州市诚众电力设备有限公司、投资占比达5%等;三、谭小明的商业合作伙伴:基于公开数据...
谭小明目前担任吉安市鹏旭建筑有限公司、吉安锦悦企业管理咨询有限责任公司法定代表人,同时担任吉安市鹏旭建筑有限公司执行董事,总经理,吉安锦悦企业管理咨询有限责任公司执行董事,总经理;二、谭小明投资情况:谭小明目前是吉安锦悦企业管理咨询有限责任公司直接控股股东,持股比例为100%,是吉安市鹏旭建筑有限公司直接控股股东...
100% 谭小明 200万(元) 2015-10-14 重庆市石柱土家族自治县 开业担任高管 4 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 凯信实业 重庆凯信实业有限公司 法定代表人 执行董事兼总经理 谭小明 1,000万(元) 2013-01-09 重庆市石柱土家族自治县 开业 2 极星能源 重庆极星新能源科技...
谭小明目前担任佛山市汇康生物科技有限公司、佛山市南海哲康医疗器械商行法定代表人,同时担任佛山市汇康生物科技有限公司财务负责人,执行董事兼经理,广州铭尚阁贸易有限公司监事;二、谭小明投资情况:目前谭小明是3家企业最终受益人,包括其在投资广州铭尚阁贸易有限公司最终收益股份为50%,投资佛山市汇康生物科技有限公司...
一、谭小明担任职务:谭小明目前担任南宁市满江辉新能源科技有限公司、广西国康生态农业科技有限公司等6家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任南宁市满江辉新能源科技有限公司执行董事,广西国康生态农业科技有限公司执行董事、经理;二、谭小明投资情况:谭小明目前是3家企业直接控股股东,包括广西国康生态农业科技有限...
谭小明 人物简介: 一、谭小明投资情况:谭小明间接持股企业3家,包括投资湖南攸县农村商业银行股份有限公司、投资占比达0.03%,株洲农村商业银行股份有限公司、投资占比达0.03%等;二、谭小明的商业合作伙伴:基于公开数据展示,谭小明目前有10个商业合作伙伴,包括周娟、姚伟、丁晚香等。
谭小明目前担任深圳市罗湖区碟苑服装店、茂名市电白区元之元食品商行法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任茂名中马天然乳胶有限公司副总经理、副董事长,茂名市电白区明德食品有限公司财务负责人;二、谭小明投资情况:目前谭小明投资深圳市罗湖区碟苑服装店最终收益股份为0%,投资茂名市电白区元之元食品商行最终收益...
50% 谭小明 50万(元) 2002-07-15 北京市门头沟区 吊销 担任高管 2 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 中铭泰 北京中铭泰医疗用品有限公司 法定代表人 股东 总经理,执行董事 谭小明 50万(元) 2002-07-15 北京市门头沟区 吊销 2 中铭泰 北京中铭泰医疗用品有限公司 法...