一、蒋明红担任职务:蒋明红目前担任湘乡市永久跑电动汽车出租有限公司、四川省帝一新能源汽车出租有限公司等9家企业法定代表人,同时在7家企业担任高管,包括担任湘乡市永久跑电动汽车出租有限公司执行董事兼总经理,四川省帝一新能源汽车出租有限公司执行董事,法定代表人;二、蒋明红投资情况:蒋明红目前是7家企业直接控股股东,...
75% 蒋明红 1,000万(元) 2021-04-23 江苏省南京市栖霞区 开业 担任高管 1 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 网方科技 江苏网方科技有限公司 法定代表人 股东 执行董事 蒋明红 1,000万(元) 2021-04-23 江苏省南京市栖霞区 开业 所有任职企业 1 序号 企业名称 职务...
一、蒋明红担任职务:蒋明红目前担任深圳市弎友电子有限公司、鑫淼学无忧(深圳)教育文化传播有限公司等3家企业法定代表人,同时担任深圳市弎友电子有限公司执行董事,鑫淼学无忧(深圳)教育文化传播有限公司执行董事;二、蒋明红的商业合作伙伴:基于公开数据展示,蒋明红目前有4个商业合作伙伴,包括蒋明琼、魏强、李德芳等。 财产...
蒋明红 1,000万(元) 2019-06-12 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市 歇业 2 和容居 云南和容居建筑工程有限公司 法定代表人 股东 蒋明红 1,000万(元) 2010-07-07 云南省昆明市西山区 注销 3 大管家 元阳大管家农业发展有限公司 法定代表人 执行董事 蒋明红 50万(元) 2019-08-06 云南省红河哈尼...
蒋明红,女,2002年7月毕业于天津职业技术师范大学自动化专业,本科学历。高级讲师、电工高级技师、维修电工考评员。2002年7月-2003年7月就职于山东南山职业技术学院,2003年9月-2005年7月就职于广东清远技师学院,2005年9月-2011年7月就职于广东顺德胡宝星职业技术学校。2011年9月调入杭州萧山技师学院,现任智能装配技术系...
来源: 央视网 2015年02月01日 19:24 内容简介 [广西新闻]蒋明红同志简历 简介 央视网 更新时间:2015年02月01日 19:24 视频简介 蒋明红同志简历。新闻栏目推荐 新闻联播 焦点访谈 新闻直播间 新闻1+1 朝闻天下 首页|全站地图 中央广播电视总台央视网版权所有 ...
2015 - 王晶锐,蒋明红,赵歆妍 - 《中国医疗保险》 - 被引量: 0 收藏相关文章 深入贯彻落实党的十八届三中全会精神奋力开创人力资源和社会保障改革发展新局面 2014 - 蒋明红 - 《人事天地》 - 被引量: 0 收藏相关文章 围绕改革主线 努力推动人力资源和社会保障工作创新发展 2014 - 蒋明红 - 《人事天地》 -...
人物简介:蒋明红,男,1967年出生,四川省遂宁市人。 失信被执行人3 序号 发布日期 案号 执行法院 履行情况 执行依据文号 1 2022-06-15 (2022)川1602执恢4号 广安市广安区人民法院 全部未履行 (2021)川1602民初699号 2 2022-05-11 (2021)粤1602执2806号 河源市源城区人民法院 全部未履行 (2011)河城法民-...
蒋明红,男性,出生于1957年9月,广西全州人。他秉持着深厚的民族情怀,1980年10月光荣地加入了中国共产党,以此为他的政治生涯揭开了序幕。1974年8月,他开始了他的工作生涯,以实际行动践行党的宗旨。蒋明红的教育背景同样引人瞩目,他在中国著名的中央民族大学,攻读了少数民族经济研究所的中国少数民族...