蒋培兰目前担任四川玉骑铃科技有限公司、无锡玉骑铃国际贸易有限公司法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任四川玉骑铃科技有限公司执行董事,四川吉祥邦顺商贸有限公司监事;二、蒋培兰投资情况:蒋培兰间接持股企业6家,包括投资四川玉骑铃科技有限公司、投资占比达30%,重庆玉骑铃科技有限公司、投资占比达30%等;目前...
蒋培兰 曾任广西壮族自治区妇联主席。中国妇女第六次、第八次至第十一次全国代表大会代表 整整五次!非常荣幸,我这一生参加了中国妇女第六、八、九、十、十一次全国代表大会!可以说,我亲身参与了妇女运动的伟大实践,亲眼见证了妇女事业的进步与发展。1988年,我在桂林市妇联主任岗位上,参加了中国妇女第六次全...
2006 - 蒋培兰 - 《中国党政干部论坛》 - 被引量: 4 收藏相关文章 充分发挥妇联组织优势 为构建和谐社会多做贡献 2006 - 蒋培兰 - 《当代广西》 - 被引量: 0 收藏相关文章 努力练就做好党的群众工作的本领 2006 - 蒋培兰 - 《中国妇运》 - 被引量: 0 收藏相关文章 推进两性平等是构建社会主义和谐社会的...
蒋培兰的生涯历程始于1970年10月,她在桂林风动工具厂开始了她的职业生涯,最初担任电工,随后逐渐晋升为政工科的宣传干事,厂团委副书记,直至书记。在此期间,她还担任过机加工车间的党支部书记和政工科科长。这段经历为她积累了丰富的工业与管理经验。1984年6月,蒋培兰转任桂林市妇联主任,并担任党组...
蒋培兰的任职简历如下:1970年10月至1971年2月,她在广西桂林风动工具厂机修车间担任工人,开始了她的职业生涯。紧接着,1971年2月至1972年10月,她转至政工科担任宣传干事,开始在企业内部的行政工作中发挥作用。1972年10月至1975年10月,蒋培兰晋升为风动工具厂团委副书记和书记,负责青年工作和团组织...
1、基本情况蒋培兰成立于2020年12月08日,位于泰兴市元竹镇镇北村十六组**,目前处于开业状态,经营范围包括一般项目:新鲜水果零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)等。2、人员情况蒋培兰法定代表人为蒋培兰。3、知识产权综合全网数据暂时还未
蒋培兰成立于2021年08月02日,位于福泉市陆坪镇松江村街上组地松农贸市场内,目前处于开业状态,经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生猪肉...
蒋培兰成立于2013年12月30日,位于凤阳县黄湾乡老观村,目前处于开业状态,经营范围包括许可经营项目:卷烟(雪茄烟)零售;一般经营项目:日用百货零售。等。 2、人员情况蒋培兰法定代表人为蒋培兰。 上述文章是根据发布当时全网最新公开信息生成的,仅供您参考,如需了解该企业最新及更全面数据可前往爱企查查看。
蒋培兰,(1951-),广西桂林人,汉族,大学文化,高级政工师,中共党员。