董钧,1982年5月出生于西安。1997年至2001年就读于西安学院附属中等美术学校;2001年至2005年就读于西安美术学院版画系摄影专业。青年艺术家、独立策展人、西安美术学院影视动画系摄影教研室主任、实验影像工作室负责人、《8629》执行主编。人物简介 1982年5月生于中国西安。2001年毕业于西安美术学院附属中等美术学校,...
董钧 8月15日 20:33 来自HUAWEI Pura 70 Ultra 继续整理扔衣物,保留裤子18条,短袖20件,短裤7条,皮肤衣2件,冲锋衣2件,衬衣6件,长袖打底5件,春秋薄外套7件,卫衣帽衫6件,毛衣4件,皮衣2件,毛呢外套3件,棉服2件,羽绒服3件,鞋22双,围巾4条,袜子24双,内裤12条,眼镜6个,墨镜4个,手表10个。 ...
董钧,男,汉族,毕业于清华大学机械工程系,无党派人士,现任清控科创控股股份有限公司董事长。董钧先生担任的职务还有:清华大学校友总会常务理事、清华大学招生委员会委员、清华大学修业基金发起人、清华大学天津校友会名誉会长、清华大学校友会山西分会常务副会长、清华大学企业家协会会员、太原市人大常委会委员。荣获奖项 ...
董钧 8月15日 20:33 来自HUAWEI Pura 70 Ultra 继续整理扔衣物,保留裤子18条,短袖20件,短裤7条,皮肤衣2件,冲锋衣2件,衬衣6件,长袖打底5件,春秋薄外套7件,卫衣帽衫6件,毛衣4件,皮衣2件,毛呢外套3件,棉服2件,羽绒服3件,鞋22双,围巾4条,袜子24双,内裤12条,眼镜6个,墨镜4个,手表10个。 ...
董钧,男,丹阳市人民政府副市长。1994年7月 淮阴商检局轻纺科 1997年3月 江苏商检局轻纺处 1997年11月 江苏商检局港口办事处 1999年11月 南京检验检疫局南京港办事处鉴定科副科长 2002年7月 南京检验检疫局办公室秘书科科长 2004年7月 江苏检验检疫局人事处干部科科长 2005年11月 江苏...
《董钧》是2024年浙江摄影出版社出版的图书。内容简介 在过去的四十多年时间里,开放的中国造就了前所未有的艺术发展环境。就摄影艺术而言,中国有着众多优秀的创作者涌现,他们与全球各地的摄影艺术家一起努力地探索和实践,成为世界摄影艺术史不可或缺的一部分。但是出于各种原因,中国摄影家的作品及其价值远远没能为...
董钧,男,汉族,河南叶县人,1956年12月出生,本科学历,1985年7月加入中国共产党,高级经济师。1974年5月参加工作,历任物探技术员、测井组长、技术负责、物探工程师、办公室主任、副总经济师、计财科长;1996年4月任河南省地矿厅水文三队副队长兼总经济师;1998年8月至今任河南省地矿局第一地质工程院副院长。
一、董钧担任职务:董钧目前担任清控科创控股股份有限公司、启迪(太原)科技园投资发展有限公司等11家企业法定代表人,同时在16家企业担任高管,包括担任清控科创控股股份有限公司董事长,启迪(太原)科技园投资发展有限公司董事长;二、董钧投资情况:董钧目前是4家企业直接控股股东,包括太原市创远贸易有限公司、控股比例达90%,...
董钧目前担任语麟(上海)品牌管理有限公司、上海境华投资管理有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任丞品九禾(上海)品牌管理有限公司财务负责人,语麟(上海)品牌管理有限公司执行董事;二、董钧投资情况:董钧目前是上海境华投资管理有限公司直接控股股东,持股比例为80%,是语麟(上海)品牌管理有限公司直接控股...