莫顺强目前担任上海辉汇建材有限公司法定代表人,同时担任上海辉汇建材有限公司执行董事;二、莫顺强投资情况:莫顺强目前是上海辉汇建材有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前莫顺强投资上海辉汇建材有限公司最终收益股份为100%;三、莫顺强的商业合作伙伴:基于公开数据展示,莫顺强与莫仕强为商业合作伙伴。
莫顺强 500万(元) 2020-07-01 湖南省长沙市芙蓉区 开业 3 永亿文化 湖南永亿文化传播有限公司 股东 监事 莫永辉 200万(元) 2019-11-11 湖南省长沙市芙蓉区 注销 4 存能电气 上海存能电气科技有限公司 法定代表人 股东 执行董事 莫顺强 2,000万(元) 2014-10-14 上海市崇明区 注销...
一、莫顺强担任职务:担任佛山市东帝汽车贸易有限公司监事;二、莫顺强的商业合作伙伴:基于公开数据展示,莫顺强与徐乐思为商业合作伙伴。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘深层股权结构 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作关系 更新...
一、莫顺强担任职务:担任宁强县易农电商科技有限公司监事;二、莫顺强的商业合作伙伴:基于公开数据展示,莫顺强目前有3个商业合作伙伴,包括郭安坤、郭安超、郭德军等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘深层股权结构 商业关系图 一图看清商业版图 ...
莫顺强, 担任湖南存能电气股份有限公司、海瑞弗新能源(长沙)有限公司、上海存能电气科技有限公司 等法定代表人, 担任湖南存能电气股份有限公司、海瑞弗新能源(长沙)有限公司、湖南永亿文化传播有限公司 等股东, 担任湖南存能电气股份有限公司、海瑞弗新能源(长沙)有限公司、湖南永亿文化传播有限公司等高管。 任职...
莫顺强, 担任佛山市东帝汽车贸易有限公司 等股东, 担任佛山市东帝汽车贸易有限公司等高管。 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘深层股权结构 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板关系,合作伙伴 关联企业1 担任法定代表人0 担任股东1 担任高管1 所有任职企业1 作为最终受益人0 所属集...
人物简介: 莫顺强, 担任东莞国辉能源投资管理有限公司 等股东。 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘深层股权结构 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板关系,合作伙伴 关联企业1 担任法定代表人0 担任股东1 担任高管0 所有任职企业1 所属集团0 投资信息 控股企业0 间接持股企业0 ...
莫顺强,男,1966年9月出生,苗族,湖南泸溪人,中共党员,在职大学学历,1990年1月加入中国共产党,1986年11月参加工作。现任广西壮族自治区北海市财政局党组成员,市纪委监委驻市财政局纪检监察组组长(享受正处级政治、生活待遇)。人物履历 1986.11—1991.07 桂林陆军学院学员、战士、副班长(其间:1988.09—...