姓 名莫世康 (男)他在4家上市公司共担任8个职务 职 务董事长 (董事会) 任职日期2022-08-05 任职终止日- 国籍中国 学历博士 出生日期1958 状 态在职 任职公司北京中民道廷燃气股份有限公司 公司股票中民燃气(871892.OC) 更新时间2024/9/4 9:53:19 ...
莫世康个人简介 莫世康个人简介(睦通科技) 姓 名莫世康 (男)他在4家上市公司共担任8个职务 职 务董事长 (董事会) 任职日期2023-11-16 任职终止日- 国籍中国 学历博士 出生日期1958 状 态在职 任职公司北京睦通科技股份有限公司 公司股票睦通科技(872691.OC)...
莫世康 莫世康,睦通科技公司董事长。任职信息 睦通科技(872691)发公告称,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2023年11月16日审议并通过:选举莫世康为公司董事长,任职期限三年,自2023年11月16日起生效。
一、莫世康担任职务:莫世康目前担任北京和谷水让投资咨询有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任中民在线(北京)科技发展有限公司董事,延边中民燃气有限公司监事;二、莫世康投资情况:莫世康目前是北京和谷水让投资咨询有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前莫世康投资北京和谷水让投资咨询有限公司最终收益股...
一、莫世康担任职务:莫世康目前担任北京中民燃气有限公司、愉百家(北京)商贸股份有限公司等11家企业法定代表人,同时在16家企业担任高管,包括担任北京中民燃气有限公司董事长,经理,愉百家(北京)商贸股份有限公司董事长;二、莫世康投资情况:目前莫世康投资北京中民燃气有限公司最终收益股份为0%;财产...
莫世康 500万(元) 2009-11-30 北京市大兴区 开业 所有任职企业 1 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 中民燃气 北京中民燃气工程安装有限公司 法定代表人 董事长 500万(元) 2009-11-30 北京市大兴区 开业 财产线索 以上数据根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对数据有争议...
姓名:莫世康 职务:董事会主席,执行董事(2013-08-01 至今) 性别:男 学历:博士 出生日期:1958年4月 薪酬(元):174.80万 持股数(万股):- 个人简介: 莫世康,男,1958年4月出生,经济学博士,中国香港永久居民,中国国籍。2003年7月至今,任北京中民燃气有限公司董事长;2004年4月至今,任中民控股有限公司实际控制人、...
简介:莫世康先生:1958年4月出生,土家族,中国国籍,香港永久居民,经济学博士。2003年7月至今,任北京中民燃气有限公司董事长;2004年4月至今,任中民控股有限公司实际控制人、执行董事,历任中民控股有限公司董事总经理、董事局副主席、主席;2019年7月至今,任北京中民道廷燃气股份有限公司董事、董事长;2019年10月至今,任北...
挖贝网9月20日,夜郎厨坊(837863)发公告称,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2023年9月20日审议并通过:选举莫世康为公司董事长,聘任刘轩宇为公司总经理、财务负责人、董事会秘书,任职期限三年,自2023年9月20日起生效。