一、范振杰担任职务:范振杰目前担任河南迪诺环保科技股份有限公司、中牛集团柘城世佳建筑工程有限公司等4家企业法定代表人,同时在13家企业担任高管,包括担任中牛集团有限公司财务负责人,河南迪诺环保科技股份有限公司董事长兼总经理;二、范振杰投资情况:范振杰目前是3家企业直接控股股东,包括平舆县振杰建材销售有限公司、...
范振杰 110万(元) 1998-09-28 黑龙江省绥化市北林区 吊销 6 金鹏商务 绥化金鹏商务服务有限公司 法定代表人 执行董事 范振杰 50万(元) 2004-08-25 黑龙江省绥化市北林区 吊销 7 金鹏食品 绥化金鹏食品原料经销有限公司 法定代表人 执行董事兼总经理 范振杰 50万(元) 2003-04-29 黑龙江省绥化市北...
范振杰目前担任兴安盟汇骏运输有限公司法定代表人,同时担任兴安盟喜顺运输有限公司监事,兴安盟汇骏运输有限公司执行董事,经理,其他人员;二、范振杰投资情况:范振杰目前是兴安盟汇骏运输有限公司直接控股股东,持股比例为49%;目前范振杰投资兴安盟汇骏运输有限公司最终收益股份为49%;三、范振杰的商业合作伙伴:基于公开数据展示,...
姓名 范振杰 (男) 他在1家上市公司共担任2个职务 职务 董事(董事会) 任职日期 2022-12-31 任职终止日 - 国籍 中国 学历 大专 出生日期 1968 状态 在职 任职公司 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 公司股票 巴陵节能(831054.OC) 更新时间 2024/9/4 10:58:05 个人简介 范振杰,男,中国国籍,1968年8月出生,...
范振杰目前担任东莞市蕴昌实业有限公司、河南地壹涂料有限公司等4家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任东莞市蕴昌实业有限公司经理,执行董事,法定代表人,华谊高新科技(深圳)有限公司监事;二、范振杰投资情况:范振杰目前是3家企业直接控股股东,包括东莞市蕴昌实业有限公司、控股比例达100%,东莞市地壹新...
姓名 范振杰 (男) 他在1家上市公司共担任2个职务 职务 副总经理 (高管) 任职日期 2015-12-02 任职终止日 - 国籍 中国 学历 大专 出生日期 1968 状态 在职 任职公司 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 公司股票 巴陵节能(831054.OC) 更新时间 2024/9/4 10:58:06 个人简介 范振杰,男,中国国籍,1968年8月...
个人简介范振杰范振杰,男,人文与发展学院发展171班,现任中国农业大学校学生会常任代表委员会办公室主任,曾获“先正达奖金”、“学习优秀三等奖学金”,有着丰富的学生工作、社会调研和志愿服务经历。 努力奋斗,社工与学习共进 做学生工作两年...
范振杰成立于2012年07月20日,位于辽宁省沈阳市和平区砂南路6号2-7-1(辽AGT468),目前处于开业状态,经营范围包括许可经营项目:无 一般经营项目:客运;服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)等。 2、人员情况范振杰法定代表人为范振杰。 3、知识产权综合全网数据暂时还未掌握到范振杰拥有...
简介:范振杰,男,中国国籍,1968年8月出生,无境外永久居留权,大专学历。2006年清华大学继续教育学院EMBA高级工商管理研究生课程进修班结业。曾任职于登电集团水泥有限公司、登电集团铝加工有限公司、河南永登铝业有限公司、郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司历任车间主任、企管部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务...