苏黎明 苏黎明,现任四川省巴中经济开发区非公有制经济组织和社会组织综合党委书记。人物履历 现任四川省巴中经济开发区非公有制经济组织和社会组织综合党委书记。所获荣誉 2024年2月19日,被四川省委、省政府给予记一等功。
苏黎明,现任广东省开平市卫生健康局 党组成员、副局长,新闻发言 人 。人物履历 现任广东省开平市卫生健康局 党组成员、副局长,新闻发言 人 。工作分工 分管政策法规股、医政股,负责政策法规、家庭发展与老龄健康、行政审批、计划生育协会、医药卫生体制改革、药物政策与基本药物制度、医政、中医、护理、保健、医师...
苏黎明 苏黎明,现任云南省楚雄彝族自治州禄丰市财政局党组成员、市纪委市监委派驻市财政局纪检监察组组长。人物履历 现任云南省楚雄彝族自治州禄丰市财政局党组成员、市纪委市监委派驻市财政局纪检监察组组长。工作分工 主持市纪委市监委派驻市财政局纪检监察组工作。
苏黎明(1970.6-)江西省宁都县梅江镇人。1996年8月加入中国共产党。1994年4月南昌大学法律专业毕业,大专学历。1989年8月参加工作,先后任长胜中心小学、长胜中学教师。2006年3月任对坊乡党委副书记、乡长。1993年3月任长胜镇政府通讯报道员。1995年12月任长胜镇组织干事。1998年3月任黄陂镇党委组织委员。2001年...
苏黎明 从业年限:49年所在行业:设计单位所在地:北京 定制申请 关注 分享 国家卫健委医院建筑专家咨询委员会专家。 中国建筑学会医疗建筑分会-理事 中国医学装备协会医院建筑与装备分会常务委员, 中国医学装备协会医院建筑与装备分会妇幼学组副主委 《医养环境设计》杂志编委。 《中国医院建筑与装备》杂志编委。 中国十佳...
苏黎明目前担任云南中天世纪房地产开发经营有限公司、云南汉都房地产开发有限公司等10家企业法定代表人,同时在13家企业担任高管,包括担任云南中天世纪房地产开发经营有限公司执行董事、总经理,云南汉都房地产开发有限公司董事长兼总经理;二、苏黎明投资情况:苏黎明目前是6家企业直接控股股东,包括云南润丰合创实业集团有限...
苏黎明 80万(元) 2021-06-11 江苏省无锡市滨湖区 注销所有任职企业 4 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 人人学 无锡人人学教育咨询服务有限公司 法定代表人 股东 执行董事,总经理 500万(元) 2016-03-30 江苏省无锡市梁溪区 开业 2 思勤康 无锡思勤康教育培训中心有限公司 法定...
苏黎明 2,000万(元) 2017-05-22 江苏省苏州市昆山市 开业 所有任职企业 1 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 鸿翔航空 苏州鸿翔航空科技有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 2,000万(元) 2017-05-22 江苏省苏州市昆山市 开业 控股企业 1 序号 控股企业名称 投资占比 投资...
苏黎明,男,汉族,大学本科学历。现任陕西省宝鸡市陇县文化和旅游局党组成员、陇县文化馆馆长。人物履历 历任原堎底下乡团委书记、原陇县文化广播电视局科员。(其间:1992年9月--1995年7月在北京广播学院函授部新闻学专业学习)。1997年6月任陇县文化馆馆长(其间:2004年9月--2006年12月在中央党校函授学院法律专业...