苏春,男,汉族,1974年2月出生,四川泸县人,2001年11月加入中国共产党,1996年8月参加工作,研究生学历。现任江阳区税务局党委委员、副局长。人物履历 2001年9月任纳溪区国家税务局信息中心副主任;2007年10月任纳溪区国家税务局城区第一税务分局副局长;2010年6月起任合江县国家税务局党组成员、纪检组长,合江县...
一、苏春担任职务:苏春目前担任苏州市万佳计算机工程有限公司、吴中区木渎佳艺云广告设计工作室法定代表人,同时担任苏州市三联计算机工程有限公司监事,苏州市万佳计算机工程有限公司执行董事;二、苏春投资情况:苏春目前是苏州市万佳计算机工程有限公司直接控股股东,持股比例为50%;目前苏春投资苏州市万佳计算机工程有限公司最终收...
苏春目前担任江苏易出行汽车科技有限公司、南京特汽汽车销售有限公司法定代表人,同时在7家企业担任高管,包括担任江苏易出行汽车科技有限公司董事长兼总经理,南京开元物流有限责任公司监事;二、苏春投资情况:苏春目前是南京东宇汽车服务有限公司直接控股股东,持股比例为60%,是南京特汽汽车销售有限公司直接控股股东,持股比例为...
苏春 500万(元) 2015-09-21 陕西省西安市未央区 开业 5 动点教育 陕西动点教育科技有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 苏春 200万(元) 2018-07-12 陕西省西安市未央区 开业 6 校企汇 陕西校企汇人力资源管理有限公司 法定代表人 股东 财务负责人,执行董事兼总经理 苏春 200万(元) 2022-...
苏春 教授 职称 教授 学习经历 1988.9-1992.7:中国石油大学(华东)机械系,石油矿场机械专业,学士 1992.9-1995.3:东南大学机械工程系,机械学专业,硕士 1998.3-2001.3:东南大学机械工程系,机械制造及其自动化专业,博士 工作经历 1995.3-1998.3:南京航空航天大学机电学院 2003.8-2004.4:受国家留学基金(CSC)资助,公派赴欧洲核...
苏春目前担任重庆乐纷享电子商务有限公司、重庆瑞笙酒店管理有限公司等23家企业法定代表人,同时在15家企业担任高管,包括担任秀山县兆德置业有限公司监事,重庆乐纷享电子商务有限公司执行董事兼总经理;二、苏春投资情况:苏春目前是3家企业直接控股股东,包括重庆乐纷享电子商务有限公司、控股比例达95%,重庆百亿方装饰工程...
苏春 1,000万(元) 2019-11-01 陕西省西安市未央区 开业 3 鑫荣祥通 宁夏鑫荣祥通建筑工程有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 苏春 200万(元) 2021-09-08 宁夏回族自治区吴忠市利通区 开业 4 胜腾飞 宁夏胜腾飞商贸有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 苏春 100万(元) 2014-04...
2015 - 苏春,程江,廖新华,... - 《检验医学》 - 被引量: 2 收藏相关文章 孕妇缺铁性贫血的调查分析 2014 - 苏春 - 《兵团医学》 - 被引量: 1 收藏相关文章 人血液和尿液样本HIV-1抗体的ELISA检测比较 2013 - 苏春,李红梅,肖体梅 - 《健康大视野》 - 被引量: 0 收藏相关文章 尿液HIV-I 抗体检测及...
一、苏春担任职务:苏春目前担任西安苏氏影视文化传播有限公司、陕西华彩溪跃人力资源有限公司等4家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任西安中品联盟品牌策划有限公司监事,西安苏氏影视文化传播有限公司执行董事兼总经理;二、苏春投资情况:苏春目前是3家企业直接控股股东,包括西安苏氏影视文化传播有限公司、控股比例...