尚志 山西省洪洞县人 任职时间:1950.10-1954.3 纪平 河北省冀县人 任职时间:1954.3-1954.8代 1954.8-1958.9 温秀山 河北省武安县人 任职时间:1958.10-1968.6 张恺恽 山东省苍山县人 任职时间:1970.12-1974.12 申九顺 河北省邢台县人 任职时间:1974.12-1977.8 李社松 军队支地干部,书记 任职时间:1976.12-1977.12 杨文义...
1990年至1993年,任福清市委书记。1994年兼任市长。1993年至1996年,任福州市委常委、副书记兼福清市委书记。1996年至2001年,任福州市委副书记。2001年9月,任福州市副市长、代理市长。2001年至2005年,任福州市委副书记、福州市市长。2005年11月,任福州市委副书记、市人大常委会党组书记。2006年1月,任福州市人大...
原任福州市委常委、福清市委书记的王进足今年11月初获公示拟转任重要岗位。随后,王进足以三明市委副书记身份亮相。 福清市政府官网介绍:福清市是福州市辖的一个县级市,简称“融”,雅称“玉融”。名取自“山自永福里,水自清源里”一语中的“永福”“清源”二词。福清位于福建省东部沿海,地处福建省海峡西岸经济区中...
刘卓群,男,汉族,福建南安人,1967年5月出生,中共党员,大学学历。现任福建省福州市政协主席、党组书记。人物履历 曾任鼓楼区委宣传部部长,福州市委副秘书长、办公厅主任。2016年06月,任福建福州市晋安区委书记。2018年10月,任中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会(福州保税港区管理委员会)常务副主任...
2016.03—2019.11 福建省福州市委常委、福清市委书记;2019.11—2021.06 福建省三明市委副书记;2021.06—2023.07 福建省漳州市委副书记,市政府党组书记、市长;2023.07—2023.08 福建省漳州市委书记,市政府党组书记、市长;2023.08—福建省漳州市委书记,漳州军分区党委第一书记。担任职务 中共十九大代 表,...
2014年8月至2015年1月,他担任福建省福清市委副书记、副市长、代市长。2015年1月至2015年7月,许南吉担任福建省福清市委副书记、市长。2015年7月至2016年6月,他担任福建省福清市委副书记、市长,同时兼任中国(福建)自由贸易试验区福州片区管委会副主任。2016年6月至2017年5月,许南吉担任福建省长乐市委书记。2017年5...
温秀山 河北省武安县人 任职时间:1958.10-1968.6 张恺恽 山东省苍山县人 任职时间:1970.12-1974.12 申九顺 河北省邢台县人 任职时间:1974.12-1977.8 李社松 军队支地干部,书记 任职时间:1976.12-1977.12 杨文义 山西省沁水县人 任职时间:1977.8-1980.4 李阿叶 ...
叶仁佑,男,汉族,1974年8月出生,福建长乐人,1997年2月参加工作,1995年1月加入中国共产党,大学学历,法律硕士。现任福建省福州市委常委、福清市委书记。人物履历 曾任福州市人民检察院办公室副主任、正科级检察员(挂职任闽清县人民检察院副检察长)。2016年08月,任福州市闽侯县委常委、闽侯县委副书记。2017年...