石建明,男,汉族,1963年1月生,山西榆社人,1994年9月加入中国共产党,1984年8月参加工作,大学本科学历。现任国家税务总局晋中市税务局党委委员、副局长。人物履历 1995年04月起历任晋中行署国税局涉外税科科长,晋中行署国税局流转税科科长,太谷县国税局党组书记、局长,灵石县国税局党组书记、局长,吕梁市国税局...
7月26日至28日,妙隘乡党委书记石建明深入辖区部分村就当前各项重点工作进行指导。乡党委委员、人大主席赵斌,党委副书记、政法委员李致衡,党委委员、组织、宣传、统战委员王帅分别陪同。 在走访中,石建明通过听取村两委负责人汇报、与驻村工作队交谈、实地查看等方...
石建明 石建明,男,52岁,是五源资本创始合伙人。2021年12月,入选“2021福布斯中国创投人100”名单,位列第88名。
石建明目前担任山西久安房地产开发有限公司、飞胜(天津)航空商务服务有限公司法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任山西万祥建筑工程有限公司监事,山西久安房地产开发有限公司执行董事兼总经理;二、石建明投资情况:石建明目前是3家企业直接控股股东,包括飞胜(天津)航空商务服务有限公司、控股比例达100%,山西华发土地...
一、石建明担任职务:石建明目前担任中铁十七局集团电气化工程有限公司法定代表人;二、石建明的商业合作伙伴:基于公开数据展示,石建明与丁小强、王文国为商业合作伙伴。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作关系 更新...
石建明,男,汉族,1963年8月生,陕西宜川人,1981年10月参加工作,1985年9月加入中国共产党,大专学历。现任陕西省延安市供销合作社二级调研员。人物履历 1981年10月--1983年9月为兰州军区十五师一团战士;1983年9月--1985年7月在沈阳炮兵学校军事专业学习;1985年7月--1989年3月任炮一旅一营一连排长;1989年...
石建明目前担任甘肃宜和建设工程有限公司、甘肃海东建设工程有限公司陇南分公司法定代表人,同时担任甘肃宜和建设工程有限公司财务负责人,执行董事兼总经理,陇南市红色传承文化教育有限公司监事;二、石建明投资情况:石建明目前是甘肃宜和建设工程有限公司直接控股股东,持股比例为89%,是陇南市红色传承文化教育有限公司直接控股...
石建明目前担任新疆红宝科技有限公司、新疆矿安矿山检测中心有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任新疆金祥电子科技有限公司监事,新疆红宝科技有限公司执行董事兼总经理;二、石建明投资情况:石建明目前是新疆矿安矿山检测中心有限公司直接控股股东,持股比例为55%;目前石建明投资新疆矿安矿山检测中心有限公司最终收益...
1 中航长城大地建工集团南通有限公司 30% 石建明 5,000万(元) 2012-01-09 江苏省南通市如东县 吊销 担任高管 1 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 中航长城大地建工集团南通有限公司 法定代表人 股东 执行董事 石建明 5,000万(元) 2012-01-09 江苏省南通市如东县 吊销 所...