申智灵目前担任创元网络技术股份有限公司、郑州创之慧企业管理咨询有限公司等3家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任创元网络技术股份有限公司董事长,河南智慧大数据生态园发展有限公司董事;二、申智灵投资情况:申智灵目前是4家企业直接控股股东,包括郑州创之元电子商务有限公司、控股比例达70%,创元网络技术股份...
个人简介申智灵,男,1966年12月出生,中国国籍,具有美国永久居留权。1989年...详细>> 其他董事会职务成员申智灵(董事)刘晶波(董事)李书升(董事)张少华(董事)王琦(董事) 前瞻产业研究院 细分产业报告 可行性报告 产业规划 产业园区规划 产业招商 IPO募投可研...
申智灵,男,1966年12月出生,中国国籍,具有美国永久居留权。1989年7月毕业于河南大学物理系,本科学历;1992年7月毕业于郑州大学凝聚态物理专业硕士研究生学历。1992年8月至1995年5月就职于黄河水利委员会水利科学研究院,任研究员;1995年6月至1999年6月就职于河南省创元计算机网络工程有限公司,任总经理;1999年6月至...
申智灵, 担任星云航天科技(西安)有限公司 等法定代表人, 担任星云航天科技(西安)有限公司等高管。 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板关系,合作伙伴 关联企业2 担任法定代表人1 担任股东0 担任高管1 所有任职企业1 作为最终受益人1 所属集团0 历史信息5 曾担任法...
参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源。即日起,清华经管EMBA河南校友会联合大河财立方正式推出《豫见》系列访谈栏目,传播优秀校友动人事迹,展现清华人拼搏奋斗、勇攀高峰的精神风貌。 本 期 嘉 宾 申智灵 清华经管EMBA2017级校友 创元网络技术股...
申智灵,男,1966年12月出生,中国国籍,具有美国永久居留权。1989年...详细>> 申智灵在上市公司担任的职务记录共 2 个: 序号姓名职务所在公司状态任职日期任职终止日性别国籍学历出生日期简介 1 申智灵 董事 创元股份 在职 2018-11-14 2021-11-13 男 中国 硕士 1966 申智灵,男,1966年12月出生,中国国籍,具有美国...
申智灵:央企对楼堂管所是明令禁止的,我们主要尝试做一些符合各种管理规定的产品或项目。 记者:你接下来的工作要求和重点会是什么? 申智灵:打造一个可以被别人学习和瞻仰的标杆性项目,这是我们的硬指要求。 记者:五矿之前在商业地产方面下的工夫似乎不太多?
2020年5月8日,信阳市潢川县副县长胡冰一行莅临创元股份参观考察,在董事长申智灵的陪同下参观了创元股份办公环境,并对创元股份的管理理念、业务发展等给予了高度评价和肯定。 本次考察胡冰副县长主要就潢川县数字经济发展与创元股份探讨可行的合作模式,提高潢川县数字经济发展,进一步加大政企合作力度,拓宽合作领域,实现互利...
2020年1月12日下午,河南省工业和信息化厅副厅长郝敬红、科技处处长翟贵平,河南省中医药大学副校长刘文弟等领导莅临创元股份,在董事长申智灵的陪同下参观了创元,并对公司的发展历程和整体情况做了深入了解。 省工信厅副厅长郝敬红、科技处处长翟贵平一行在荣誉墙前合影 ...
申智灵,男,1966年12月出生,中国国籍,具有美国永久居留权。1989年7月毕业于河南大学物理系,本科学历;1992年7月毕业于郑州大学凝聚态物理专业硕士研究生学历。1992年8月至1995年5月就职于黄河水利委员会水利科学研究院,任研究员;1995年6月至1999年6月就职于河南省创元计算机网络工程有限公司,任总经理;1999年6月至...