王延伟 王延伟,现任中国人民银行山东省分行党委委员。人物履历 曾任中国人民银行济南分行党委委员,分行营业管理部党委书记、主任。现任中国人民银行山东省分行党委委员。
王延伟,男,1971年10月出生。现任延安市能源发展中心主任。人物履历 1989.09——1991.12 四川统计学校学习 1991.07——1999.09 延安市宝塔区计委科员、副主任科员、主任科员(其间:1993.09--1995.12 中央党校函授学院经济学专业本科)1997.07——1999.09 延安市计委工作(借调)1999.09——2002.07 ...
齐鲁网·闪电新闻8月25日讯 闪电体育消息,在新疆和硕县金沙滩旅游度假区举办的2024年全国沙滩排球巡回赛(新疆和硕站)近日圆满落幕。经过激烈的角逐,山东队的王延伟和杜鸿君凭借出色的配合和技艺,勇夺男子组冠军,展现了山东沙滩排球的高水平。本次比赛吸引了来自全国各地的顶尖沙滩排球选手参与,竞争异常激烈。在男子...
王延伟目前担任英格尔检测认证(山东)有限公司、潍坊锦延实业有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任英格尔检测认证(山东)有限公司执行董事兼总经理,潍坊锦延实业有限公司执行董事兼总经理;二、王延伟投资情况:王延伟目前是5家企业直接控股股东,包括潍坊锦延实业有限公司、控股比例达100%,英格尔检测...
王延伟,男,汉族,1962年2月出生,河南省内乡人,硕士,教授。 1983年7月毕业于天津工业大学(原天津纺织工学院)化纤师资专业,1986.9.~1987.庆尔活7.在东华大学梁伯润、孙桐教授指导下进修了化纤专业本科及部分研究生课程,1993.2.~1993春逐选茶众.9.到郑州化纤厂从事生产实践锻炼一年,1999.9.~2002.10.在东华大学攻读工...
王延伟 王延伟,汝州市信访局党组成员、副局长。工作分工 负责驻省信访工作。
王延伟 人物简介: 一、王延伟担任职务:王延伟目前担任深圳德聚汽车租赁服务有限公司延安分公司法定代表人;老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 更新时间:2024-08-22关联企业1 担任法定代表人1 担任股东0 担任高管0 所有任职企业1 作为最终受益人0 所属集团0 ...
王延伟,男,汉族,1962年2月出生,河南省内乡人,硕士,教授。1983年7月毕业于天津工业大学(原天津纺织工学院)化纤师资专业,1986.9.~1987.7.在东华大学梁伯润、孙桐教授指导下进修了化纤专业本科及部分研究生课程,1993.2.~1993.9.到郑州化纤厂从事生产实践锻炼一年,1999.9.~2002.10.在东华大学攻读工程...
王延伟 2,000万(元) 2021-04-09 黑龙江省大庆市龙凤区 开业 3 天下华建 珠海市天下华建建筑劳务有限公司 法定代表人 股东 执行董事,经理 王延伟 1,000万(元) 2021-09-17 广东省珠海市香洲区 注销 4 俣霖贸易 珠海俣霖贸易有限公司 股东 监事 刘天雷 1,000万(元) 2021-04-27 广东省珠海市香...