焦正军 ,男,1964年8月生,高级工商管理硕士,高级会计师。曾任审计署 金融司副处长,审计师,中国人保信托投资公司部门总经理,中青旅财务部副总经理,总经理,中青旅第四届董事会 董事。现任中青旅(600138)董事(2008.4.15-)、执行总裁(2012.12.21-)。开放分类:上市公司、董事、总裁、高级会计师 贡献人:2009wtt百科PC版 ...
焦正军,男,1964年8月生,高级工商管理硕士,高级会计师。曾任审计署金融司副处长、审计师,中国人保信托投资公司部门总经理,中青旅控股股份有限公司财务部副总经理、总经理,中青旅控股股份有限公司第四届董事会董事。2010年至今历任中青旅控股股份有限公司董事、副总裁、财务总监,现任中青旅控股股份有限公司董事、执行总裁。一...
国籍中国 学历硕士 出生日期1964 状态- 任职公司中青旅控股股份有限公司 公司股票中青旅(600138.SH) 更新时间2024/9/3 22:49:40 个人简介焦正军先生:1964年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士学历,高...详细>> 其他高管职务成员范思远(财务总监)范思远(副总经理)范思远(董事会秘书)王思联(总裁)刘卓飞(副总裁...
焦正军个人简介 姓 名焦正军 (男)他曾担任过的职务3个,点击查看>> 职 务董事 (董事会) 任职日期2015-12-21 任职终止日2018-12-20 国籍中国 学历硕士 出生日期1964 状态- 任职公司中青旅控股股份有限公司 公司股票中青旅(600138.SH) 更新时间2024/9/3 22:49:39...
一、焦正军担任职务:焦正军目前担任乌镇旅游股份有限公司法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任乌镇旅游股份有限公司董事长,北京古北水镇房地产开发有限公司董事;二、焦正军的商业合作伙伴:基于公开数据展示,焦正军目前有10个商业合作伙伴,包括应国永、林军、姚娟雯等。 财产...
焦正军 历史版本可能因过时等原因而有错误,请点击访问本词条的最新解释版本 焦正军,男,1964年8月生,高级工商管理硕士,高级会计师。 曾任审计署金融司副处长,审计师,中国人保信托投资公司部门总经理,中青旅财务部副总经理,总经理,中青旅第四届董事会董事。
焦正军:男,1964年8月生,高级工商管理硕士,高级会计师,中共党员。历任本公司董事、副总裁、财务总监。现任本公司执行总裁、党委委员。
面对中青旅连续10年的快速成长, 求稳务实的焦正军更希望从基础管理抓起,在解决根本问题的同时,大力推进全面预算管理,开拓旅游行业现代财务管理的荆棘之路。 “中青旅在上市10年快速提升业绩之后,目前正转向由整合优化内部结构,提升管理水平,以赢得可持续发展的全新阶段。” 国内旅行社行业首家A股上市公司、中国三大国际旅行...
焦正军成立于2016年05月06日,位于河北省邯郸市永年县广府镇东街,目前处于注销状态,经营范围包括百货零售(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)***等。 2、人员情况焦正军法定代表人为焦正军。 3、知识产权焦正军在百货零售(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可...
焦正军,男,1964年8月生,高级工商管理硕士,高级会计师。 曾任审计署金融司副处长,审计师,中国人保信托投资公司部门总经理,中青旅财务部副总经理,总经理,中青旅第四届董事会董事。 现任中青旅(600138)董事(2008.4.15-)、执行总裁(2012.12.21-)。 对焦正军了解的人 ...