焦明辉个人简介(祺智通信) 姓 名焦明辉 (男)他在1家上市公司共担任2个职务 职 务董事 (董事会) 任职日期2014-05-15 任职终止日- 国籍中国 学历本科 出生日期1977 状 态在职 任职公司广州祺智通信科技股份有限公司 公司股票祺智通信(871489.OC) 更新时间2024/5/5 5:46:23 ...
焦明辉目前担任《土木工程学报》杂志社有限公司法定代表人,同时担任《土木工程学报》杂志社有限公司执行董事;二、焦明辉投资情况:焦明辉间接持股企业8家,包括投资杭州玄元网络科技有限公司、投资占比达0.63%,杭州踏雪动漫设计有限公司、投资占比达0.63%等;三、焦明辉的商业合作伙伴:基于公开数据展示,焦明辉目前有7个商业...
焦明辉目前担任哈尔滨市阿城区金丰粮食经贸有限公司、哈尔滨金京建筑工程有限公司等3家企业法定代表人,同时担任哈尔滨市阿城区金丰粮食经贸有限公司董事长,哈尔滨金京建筑工程有限公司执行董事兼总经理;二、焦明辉投资情况:焦明辉目前是哈尔滨金京建筑工程有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前焦明辉投资哈尔滨金京建筑...
目前焦明辉是5家企业最终受益人,包括其在投资东营欧特棒教育咨询有限公司最终收益股份为100%,投资北京全能勇士安全防卫科技有限公司最终收益股份为75%等;三、焦明辉的商业合作伙伴:基于公开数据展示,焦明辉目前有5个商业合作伙伴,包括晋春雨、王留杰、焦黎明等。
姓名 焦明辉 (男) 他在1家上市公司共担任2个职务 职务 总经理 (高管) 任职日期 2014-05-15 任职终止日 - 国籍 中国 学历 本科 出生日期 1977 状态 在职 任职公司 广州祺智通信科技股份有限公司 公司股票 祺智通信(871489.OC) 更新时间 2024/5/5 5:46:23 个人简介 焦明辉先生1977年出生,中国国籍,无...
焦明辉,男,1956年2月生,湖南湘乡县人,现任湖北省工艺美术研究所工艺美术师,从事玉雕工作叁十余年,其作品绿松石雕《蝈蝈》曾获得中国工艺美术“2002`华艺杯”优秀奖,2004年绿松石雕《豆中逗》入选首届“华艺奖—思博杯”中国现代工艺美术展。玉石壁挂《如意图》等作品也先后在《湖北日报》,《长江日报》上发表。
焦明辉先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年07月至2003年09月,担任广东省韶关市公安局科员兼工程师;2003年10月至2008年10月,担任北京宏天德美数码科技有限公司项目经理;2008年11月至2009年12月,担任广州广嘉北斗电子科技有限公司副总经理;2010年01月至2011年06月,担任广东省北斗应用技术...
简介: 焦明辉先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年07月至2003年09月,担任广东省韶关市公安局科员兼工程师;2003年10月至2008年10月,担任北京宏天德美数码科技有限公司项目经理;2008年11月至2009年12月,担任广州广嘉北斗电子科技有限公司副总经理;2010年01月至2011年06月,担任广东省北斗应用...
爱企查为您提供焦明辉2023年老赖信息查询,风险信息查询服务,专业查询焦明辉具体的失信记录,法院判决,焦明辉失信被执行人行为具体情形等个人信息,想知道个人信用信息,就到爱企查官网!