焦华,女,汉族,1966年10月生,山东乳山人,1987年11月加入中国共产党,1989年7月参加工作,大学学历,历史学学士学位。现任山东省威海市人大教育科学文化卫生委员会副主任委员、人大常委会委员。人物履历 1989.07--1990.04 威海市供销合作社联合社办公室、劳资科科员 1990.04--1993.02 威海市农业生产资料办公室...
焦华 主任医师,教授,硕士研究生导师。 专业特长: 对各种危急重症的救治具有丰富的临床经验,尤其对心肺复苏、急性中毒、脓毒症、多脏器功能衰竭、心血管病急症等危急重症诊治具有较高的水平。 社会兼职: 山东省医学会常务理事,济宁市医学会会长、济宁市急诊医学分会名誉主任委员、济宁市急救医学学科带头人。 科研及荣...
焦、华的读音是jiāo、huà。音律优美,朗朗上口。 焦华名字的含义 焦,暗淡无光,易窘迫。 华,象征光辉、生华,引申意为精华、美丽光彩、繁荣。 焦华名字寓意怎么样 焦,物体经火烧变成黑黄色并发硬、发脆。指酥,脆。 华,美丽而有光彩,繁盛,精英之意。 焦华名字寓意活跃、直觉很强、大胆,也寓意人才出众,精力充沛...
焦华目前担任正润能投(河北)新能源科技集团有限公司、张家口宏润新能源开发有限公司法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任正润能投(河北)新能源科技集团有限公司执行董事,河北正润电力工程有限公司监事;二、焦华投资情况:焦华目前是11家企业直接控股股东,包括张家口宏润新能源开发有限公司、控股比例达100%,定州合润新...
焦华目前担任山东安厦新型建材科技有限公司、山东华企新型建材科技有限公司等6家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任山东安厦新型建材科技有限公司执行董事,山东华企新型建材科技有限公司执行董事兼总经理;二、焦华投资情况:焦华目前是6家企业直接控股股东,包括山东华企新型建材科技有限公司、控股比例达100%,华...
焦华,女,1975年11月生,陕西延安人。全日制教育研究生文化程度,硕士学位,中共党员。现任陕西省延安市城市管理执法局党组成员、总工程师。人物履历 1993.09-1997.07 在延安大学化学系学习;1997.07-2002.01 在延安市市政建设管理处工作;2002.01-2003.10 在延安市城市管理局工作;2003.10-2005.08 ...
焦华目前担任广西中伟新能源科技有限公司、广西中伟循环科技有限公司等5家企业法定代表人,同时在8家企业担任高管,包括担任贵州中伟资源循环产业发展有限公司董事长兼总经理,广西中伟新能源科技有限公司董事长兼总经理;二、焦华投资情况:焦华间接持股企业19家,包括投资上海络威进出口有限公司、投资占比达0.04%,浙江德威硬质...
焦华,出生于1982年1月,副教授,毕业于西安理工大学,博士学历,现为西安理工大学材料科学与工程学院教师。人物经历 2014/03至2018/07,西安理工大学,材料科学与工程学院,材料学,博士 2004/09至2007/06,陕西师范大学,化学与材料科学学院,材料物理与化学,硕士 2000/09至2004/07,陕西师范大学,化学学院,化学...
焦华 焦华,曾任格林美公司副总经理。人物履历 曾任格林美公司副总经理 职务任免 2023年9月,格林美公告称,公司副总经理焦华因个人原因辞职,辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务