滕建新,现任湖南省邵阳市绥宁县发展和改革局党委委员、副局长、一级主任科员。人物履历 1992.09--1996.08 邵阳市供销学校工商财会专业学生 1996.08--2003.04 湖南省绥宁县金屋塘镇林业站副站长、会计 2003.04--2005.03 湖南省绥宁县金屋塘镇林业站站长 2005.03--2006.07 湖南省绥宁县唐家坊...
滕建新,男,汉族,1960年1月出生,甘肃兰州人。1977年7月参加工作。2008年12月任阿勒泰地区直属机关工作委员会委员、书记。滕建新,男,汉族,1960年1月出生,甘肃兰州人。1977年7月参加工作。1987年5月入党。1993年7月伊犁教育学院政教专业毕业,在职大专学历。历任哈巴河县一小校长,县政府办公室副主任,县教委...
个人简介滕建新,男,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月...详细>> 其他董事会职务成员滕建新(董事)李新春(独立董事)张晖(董事)谌颖(董事)李映照(独立董事)窦欢(独立董事)谌颖(副董事长)张延(董事) 前瞻产业研究院 细分产业报告 可行性...
个人简介滕建新,男,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月...详细>> 其他董事会职务成员李新春(独立董事)张晖(董事)谌颖(董事)李映照(独立董事)窦欢(独立董事)滕建新(董事长)谌颖(副董事长)张延(董事) 前瞻产业研究院 细分产业报告 可行性...
滕建新 36,000万(元) 1993-05-26 广东省广州市越秀区 开业 所有任职企业 1 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 中国广电广州网络股份有限公司 法定代表人 董事长 36,000万(元) 1993-05-26 广东省广州市越秀区 开业 财产线索 以上数据根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对数...
宝江滕建新 2021-1-1 02:48 来自生日动态 今天是我的生日01月01日,来祝福我吧~ û收藏 转发 评论 ñ赞 c +关注 宝江滕建新 2020-1-1 13:00 来自生日动态 û收藏 转发 评论 ñ赞 c +关注 宝江滕建新 2018-9-18 10:21 来自微博weibo.com #牢记九一八# 一寸山河一寸血...
滕建新,男,中共预备党员,2021级地理信息科学专业01班,担任学生会副主席职务,分管团工部、学术科研与实践部、点亮星空和乒羽协会部门;超图校园大使负责人。 所获荣誉: 1.山东省优秀学生干部 2.2023年度“百万大学生进社区”社会实践省级先进...
挖贝网4月23日,广州广电(871828)发公告称,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于2024年4月23日审议并通过:选举滕建新为公司董事长,选举谌颖为公司副董事长,任职期限与第三届董事会任期一致,自2024年4月23日起生效。
因年龄及工作调整原因,滕建新申请辞去公司副总经理职务。 酒鬼酒表示,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.8条规定,滕建新辞职报告自送达公司董事会起生效。辞职后,滕建新仍在公司从事其他职务工作。 公告显示,经核实,滕建新未持有酒鬼酒股票。164870096038211[] 外媒炒作“美国...