孟刚- 浙江省发展和改革委员会党组书记、主任免费编辑修改义项名 所属类别 : 词条暂无分类 孟刚,男,汉族,1964年10月生,浙江绍兴人,1984年10月加入中国共产党,1985年7月参加工作,大学学历。 现任浙江省发展和改革委员会党组书记、主任。 基本信息 中文名称 ...
孟刚目前担任浙江中牛牧业集团有限公司、浙江儒意旅游发展有限公司等6家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任浙江华赢众创电子科技有限公司监事,浙江中牛牧业集团有限公司执行董事兼总经理;二、孟刚投资情况:孟刚目前是6家企业直接控股股东,包括杭州儒翊控股有限公司、控股比例达90%,浙江中牛牧业集团有限公司...
人物简介: 一、孟刚担任职务:孟刚目前担任浙江中牛牧业集团有限公司上海分公司法定代表人;二、孟刚投资情况:目前孟刚投资浙江中牛牧业集团有限公司上海分公司最终收益股份为0%;老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 ...
孟刚人物简介: 一、孟刚担任职务:孟刚目前担任浙江经纬工程设计有限公司武汉分公司法定代表人;财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 更新时间:2024-08-14关联企业1 担任法定代表人1 担任股东0 担任高管0 所有任职企业1 作为最终受益人0 所...
孟刚人物简介: 孟刚, 担任浙江科脉世通科技有限公司 等法定代表人, 担任浙江爱拓电子科技有限公司、浙江科脉世通科技有限公司 等股东, 担任浙江华赢众创电子科技有限公司、浙江爱拓电子科技有限公司、浙江科脉世通科技有限公司等高管。 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘深层股权结构 商业关系图 一图...
孟刚 合作1次 担任 四川国朔建设工程有限公司 股东 担任法定代表人: 2 家 担任股东: 2 家 担任高管: 2 家 控股企业: 4 家 欧 欧昌国 合作1次 担任 浙江承誉建设有限公司 高管 担任高管: 1 家 上述信息根据互联网公开信息整合而成,可能存在一定滞后或偏差的情况,若您认为该信息侵犯了您的合法...
孟刚人物简介: 一、孟刚投资情况:孟刚间接持股企业3家,包括投资天津龙者商贸有限公司、投资占比达0.8%,天津仁者科技有限公司、投资占比达0.68%等;二、孟刚的商业合作伙伴:基于公开数据展示,孟刚目前有10个商业合作伙伴,包括钟王旅、李明峰、储成刚等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 ...
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,孟刚,男,1964年10月生,此前担任浙江省商务厅党组书记、厅长;此前,李学忠担任浙江省发改委党组书记、主任,今年1月他已当选浙江省人大常委会副主任。孟刚简历 孟刚,男,汉族,1964年10月生,浙江绍兴人,1984年10月加入中国共产党,1985年7月参加工作,大学学历。曾任...
人民网北京3月22日电 (唐嘉艺)据《浙江日报》消息,3月20日,中共浙江省委组织部对孟刚进行任前公示。孟刚,现任浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员,拟任浙江省商务厅厅长、党组书记。 公示全文如下: 浙江省拟提拔任用省管领导干部任前公示通告 经省委研究,决定将拟提拔任用的孟刚同志予以公示,征求广大干部、群...