一、汪亚卫担任职务:汪亚卫目前担任中航枭龙投资管理(北京)有限公司、中国航空工业集团公司防务分公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任中航航空电子系统有限责任公司监事,中航枭龙投资管理(北京)有限公司董事长;二、汪亚卫的商业合作伙伴:基于公开数据展示,汪亚卫目前有10个商业合作伙伴,包括肖建恒、张志林、姜文盛...
为让大一新生尽快全面了解我国航空工业的发展历程,航空学院邀请杰出校友、中国航空工业集团公司原总工程师汪亚卫作为主讲人,面向大一新生开设了16学时的《大国重器:华夏龙腾(中国飞机发展侧记)》课程,近百名同学选课,课程还吸引了学院部分青年教师...
汪亚卫 30万(元) 1998-11-02 北京市朝阳区 吊销 所有任职企业 2 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 航计信 北京航计信科技有限公司 法定代表人 30万(元) 1998-11-02 北京市朝阳区 吊销 2 航计信 北京航计信科技有限公司 法定代表人 30万(元) 1998-11-02 北京市朝阳区 吊销...
个人简介汪亚卫:男,1958年8月生。历任航空工业部628研究所所长兼党委书...详细>> 其他监事会职务成员汪晓明(监事会主席)王琨(股东代表监事)汪晓明(股东代表监事)付立强(职工代表监事)李云亮(职工代表监事)王焕文(股东代表监事) 前瞻产业研究院 细分产业报告 可行性...
2003 - 汪亚卫 - 《国际航空》 - 被引量: 0 收藏相关文章 瞄准世界先进水平提高企业经济效益——兼评2001年世界航空航天工业企业经营结果 2002 - 汪亚卫 - 《航空工业经济研究》 - 被引量: 0 收藏相关文章 平淡之中见特色——2002范堡罗国际航展见闻 2002 - 汪亚卫,李建锋 - 《国际航空》 - 被引量: 0 ...
二、汪亚卫投资情况: 目前汪亚卫投资北京航计信科技有限公司最终收益股份为0%,投资北京航计信科技有限公司最终收益股份为0%; 三、汪亚卫的商业合作伙伴: 基于公开数据展示,汪亚卫与张林生为商业合作伙伴。 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 ...
11月25日中午,当我从短信中得知罗阳同志病逝的消息时,我简直不敢相信这是事实。同一战壕里的亲密战友、我们的好兄弟罗阳就这样走了,永远地离开了他所钟爱的事业,离开了他喜爱的沈飞和战友们。 我和罗阳同志相知很早,工作中的合作是从2004年我到原中航一集团总部工作后开始的。当时因工作关系,我经常去沈飞公司出差...
作者简介:汪亚卫,研究员,中国通用航空创新创业大赛评委会主任,中国航空工业集团有限公司科技委委员。1982年毕业于西北工业大学飞机设计专业,历任航空工业部第628所科技处处长、副所长、所长,2001年10月担任中国航空工业发展研究中心主任,2004年9月任中国航空工业第一集团公司民用飞机部部长,2008年10月起担任中航航空装备有...
汪亚卫在上市公司担任的职务记录共 2 个: 序号姓名职务所在公司状态任职日期任职终止日性别国籍学历出生日期简介 1 汪亚卫 股东代表监事 中航机载 离任 2017-03-13 2020-03-12 男 中国 - 1958 汪亚卫:男,1958年8月生。历任航空工业部628研究所所长兼党委书...详细>> 2 汪亚卫 监事会主席 中航机载 离任 2017...