汤艳 汤艳,现任吉林省工商联专职副主席、省总商会副会长。人物履历 现任吉林省工商联专职副主席、省总商会副会长。政协吉林省第十三届委员会委员。职务任免 2022年8月16日,吉林省工商业联合会第十二次代表大会圆满完成各项议程后在长春闭幕。汤艳当选省工商联专职副主席、省总商会副会长。
汤艳 汤艳,现任湖北省黄冈市黄州区教育局党委委员、副局长。人物履历 现任湖北省黄冈市黄州区教育局党委委员、副局长。
汤艳 汤艳,现任上海市嘉定区菊园新区党工委书记 。工作分工 领导党工委全面工作 。
汤艳,女,1973年6月出生,汉族,吉林桦甸人,无党派,研究生学历,现任辽源市第九届人民代表大会常务委员会副主任。人物履历 1992.09--1994.07 吉林师范学院中文系汉语言文学专业学生 1994.07--1997.12 红石林业局子弟中学教师 1997.12--2002.08 桦甸市人民法院书记员 2002.08--2005.03 桦甸市对外经济...
汤艳 汤艳,现任上海市嘉定区体育局局长。人物履历 2017年3月,任上海市嘉定区体育局局长。任免信息 2019年3月,嘉定机构改革后,汤艳任上海市嘉定区体育局局长。
汤艳目前担任辰阳升启科技(深圳)有限公司法定代表人,同时在12家企业担任高管,包括担任深圳市城央集团有限公司董事,前海大湾区科技开发(深圳)有限公司监事;二、汤艳投资情况:汤艳目前是6家企业直接控股股东,包括辰阳升启科技(深圳)有限公司、控股比例达100%,广西城央投资有限公司、控股比例达99%等;汤艳间接持股企业24...
个人简介 汤艳女士:1976年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,曾任江...详细>> 其他高管职务成员 罗恒(董事会秘书) 甘俊(总经理) 李云强(副总经理) 贺有华(内部审计负责人) 简永强(常务副总经理) 侯贤凤(财务总监) 阮少阳(技术总监) 前瞻产业...
汤艳目前是上海微祥建筑规划设计有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是上海兴馥源建筑规划设计有限公司直接控股股东,持股比例为60%;目前汤艳是3家企业最终受益人,包括其在投资上海微祥建筑规划设计有限公司最终收益股份为100%,投资上海兴馥源建筑规划设计有限公司最终收益股份为60%等;三、汤艳的商业合作伙伴:基于公开...
汤艳目前担任深圳市欧亚建设工程有限公司、深圳市锐捷科机电设备有限公司等4家企业法定代表人,同时担任深圳市欧亚建设工程有限公司执行董事,总经理,深圳市锐捷科机电设备有限公司执行董事;二、汤艳投资情况:目前汤艳是3家企业最终受益人,包括其在投资深圳市锐捷科机电设备有限公司最终收益股份为41%,投资深圳市宝安区沙井...