林庆文 15,000万(元) 2016-09-09 福建省福州市长乐区 开业 3 捷泰康复 捷泰(福州)康复器具有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 林庆文 200万(元) 2012-05-21 福建省福州市仓山区 注销 4 日升文化 福建日升文化传播有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 林庆文 3,000万(元) 2018-03...
人物简介: 一、林庆文担任职务:担任深圳港集团有限公司董事;二、林庆文的商业合作伙伴:基于公开数据展示,林庆文目前有4个商业合作伙伴,包括胡朝阳、向东、钟珊群等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作关系 ...
林庆文目前担任湛江市宏诚机械设备有限公司、珠海市新发物业管理有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任湛江市鸿威科技有限公司监事,湛江市宏诚机械设备有限公司财务负责人,执行董事;二、林庆文投资情况:林庆文目前是湛江市宏诚机械设备有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是珠海市新发物业管理有限公司直接控股...
林庆文目前担任东莞海汇购电子商贸有限公司、东莞云邦信息网络科技有限公司等6家企业法定代表人,同时在8家企业担任高管,包括担任东莞海汇购电子商贸有限公司财务负责人,执行董事,经理,东莞市正雅实业发展有限公司监事;二、林庆文投资情况:林庆文目前是东莞云邦信息网络科技有限公司直接控股股东,持股比例为100%;林庆文间接持股...
出生日期1956 状态- 任职公司宁波弘讯科技股份有限公司 公司股票弘讯科技(603015.SH) 更新时间2024/9/3 23:04:19 个人简介林庆文先生:1956年12月出生,中国国籍,大专学历,1984年7月至2008...详细>> 其他董事会职务成员俞田龙(董事)阴昆(董事)曹红(独立董事)沈玉平(独立董事)熊钰麟(董事长)熊仕杰(董事)熊钰麟(...
2019 - 林庆文,杨俊,刘玉纯 - 《理化检验:化学分册》 - 被引量: 0 收藏相关文章 波长色散-X射线荧光光谱法测定土地质量地球化学评估样品中24种主次痕量元素 2019 - 林庆文,杨俊,刘玉纯 - 《理化检验(化学分册)》 - 被引量: 0 收藏相关文章 X射线荧光光谱技术在地质分析中的应用及发展动态 2019 - 刘玉纯,...
林庆文职称 “林庆文”的职称查询结果,为保护老师个人隐私,证件末三位以“*”号代替。 姓名性别证号工作单位专业类别资格名称评审 通过日期02-04 年05-07 年08-10 年11-13 年14-16 年荣誉 林庆文 男320223197411132270个体制壶国家助理工艺美术师二〇一三年十二月五日 ...
一、林庆文担任职务:林庆文目前担任厦门纹鹭装饰设计有限公司、厦门市涌欣海园林景观工程有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任厦门纹鹭装饰设计有限公司执行董事,经理,厦门市涌欣海园林景观工程有限公司执行董事、经理;二、林庆文投资情况:林庆文目前是厦门市涌欣海园林景观工程有限公司直接控股股东,...
【质效双优•为民司法丨(2023)第117期】州中院行政庭庭长林庆文一行到我院指导行政审判工作 7月19日下午,海南州中级人民法院行政庭庭长林庆文一行莅临兴海法院就行政审判工作进行条线指导并召开座谈会,兴海法院党组书记、院长桑杰才旦、副院长黄宏及业务庭室全体在家干警参加会议。会上,林庆文庭长就2023年各基层法院...
一、林庆文担任职务:林庆文目前担任昆明竹蔚凯瑾商贸有限公司、昆明依诚紫旭商贸有限公司等3家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任昆明加宁佰商贸有限公司监事,昆明竹蔚凯瑾商贸有限公司执行董事兼总经理;二、林庆文投资情况:林庆文目前是3家企业直接控股股东,包括昆明竹蔚凯瑾商贸有限公司、控股比例达90%,昆明...