林庆忠(1901年-1936年),男,福建省柘洋(今柘荣县)楮坪乡后楼村人。1934年2月参加革命斗争,历任工农赤卫队队员、石鼓岚村苏维埃政府交通员。参加了福寿(福安、寿宁)边区革命根据地的土地革命斗争和闽东苏区的反“围剿”游击战争。1934年底福寿苏区的主力红军转战外线后,随党组织和红军游击队转移山区坚持革命...
林庆忠,现任广东省清远市清新区城市管理和综合执法局党组成员、副局 长。人物履历 现任广东省清远市清新区城市管理和综合执法局党组成员、副局 长。工作分工 分管法规股、数字化城市管理办公室(区城管委办公室)、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。负责城市管理巡查执法与综合整治、执法...
林庆忠个人简介(中望软件) 姓名 林庆忠 (男) 他在2家上市公司共担任3个职务 职务 非独立董事 (董事会) 任职日期 2024-04-08 任职终止日 - 国籍 中国 学历 硕士 出生日期 1983 状态 在职 任职公司 广州中望龙腾软件股份有限公司 公司股票 中望软件(688083.SH) 更新时间 2024/9/3 21:28:11 个人简介 ...
林庆忠(1901年-1936年),男,福建省柘洋(今柘荣县)楮坪乡后楼村人。 1934年2月参加革命斗争,历任工农赤卫队队员、石鼓岚村苏维埃政府交通员。参加了福寿(福安、寿宁)边区革命根据地的土地革命斗争和闽东苏区的反"围剿"游击战争。1934年底福寿苏区的主力红军转战外线后,随党组织和红军游击队转移山区坚持革命斗争,参加...
林庆忠目前担任揭阳市港中加油站有限公司、揭阳市东庆物业管理有限公司等3家企业法定代表人,同时担任揭阳市港中加油站有限公司经理,执行董事,法定代表人,揭阳市东庆物业管理有限公司财务负责人,执行董事,经理;二、林庆忠投资情况:林庆忠目前是揭阳市东庆物业管理有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是揭阳市港中加油站...
一、林庆忠担任职务:担任广东省汕尾农垦集团有限公司董事,揭阳市广垦剑麻发展有限公司职工董事;二、林庆忠的商业合作伙伴:基于公开数据展示,林庆忠目前有9个商业合作伙伴,包括魏文生、罗雪清、陈光明等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 ...
林庆忠 5,000万(元) 2022-04-01 广东省广州市天河区 开业 所有任职企业 5 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 广州中望龙腾软件股份有限公司 董事 12,130.3799万(元) 1998-08-24 广东省广州市天河区 开业 2 北京博超时代软件有限公司 董事 1,431.37万(元) 2005-11-08 北京市海淀...
林庆忠目前担任莆田市城厢区爱达华贸易有限公司、莆田市荔城区斯达峰贸易有限公司法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任莆田市城厢区爱达华贸易有限公司执行董事、经理,莆田市荔城区斯达峰贸易有限公司执行董事兼总经理;二、林庆忠投资情况:目前林庆忠是3家企业最终受益人,包括其在投资莆田市荔城区斯达峰贸易有限...
林庆忠目前担任广东雷速建设工程有限公司、广东雷速投资发展有限公司等9家企业法定代表人,同时在11家企业担任高管,包括担任广东雷速建设工程有限公司,广东雷速投资发展有限公司执行董事兼总经理;二、林庆忠投资情况:林庆忠目前是12家企业直接控股股东,包括广州新迪进出口贸易有限公司、控股比例达100%,海口市中盈科汇投资...
林庆忠-传承民族文化,推动书画艺术发展的倡导者 个人简介:林庆忠,男,汉族,籍贯:福建省莆田市。1996年12月至1999年12月入伍并修完大专学历,党员,退伍后经商。作品曾多次参加全国展,并荣获多次奖项,代表作获得2023年“秦韵杯”全国书画大赛一等奖。现为:中国书画家协会会员 作品展示: