杨智峰,男,汉族,1967年9月出生,浙江慈溪人,1988年12月加入中国共产党,1985年11月参加工作,在职大学学历。现任浙江省慈溪市文化和广电旅游体育局党委副书记 、副局长。人物履历 曾任慈溪市匡堰镇党委副书记,纪委书记、慈溪市广播电视台(集团)党委副书记(正局长级)、慈溪市广播电视台(集团)副台长(副总裁...
杨智峰个人简介(太平洋) 姓名 杨智峰 (男) 职务 非独立董事 (董事会) 任职日期 2016-07-05 任职终止日 - 国籍 中国 学历 硕士 出生日期 1971 状态 在职 任职公司 太平洋证券股份有限公司 公司股票 太平洋(601099.SH) 更新时间 2024/9/3 22:44:00 个人简介 杨智峰,公司董事。1971年出生,硕士研究生学历。曾...
杨智峰 人物简介: 一、杨智峰担任职务:杨智峰目前担任河北省烟草公司保定市公司竞秀分公司法定代表人;财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 更新时间:2024-08-22关联企业1 担任法定代表人1 担任股东0 担任高管0 所有任职企业1 作为最终受益...
杨智峰 报告 监控 景成新能源实控人 新源智储 大全能源 北京嘉裕 上海华晟泓和新能源 简介:杨智峰先生:中国国籍,1971年出生,硕士研究生学历。曾任国家计划经济委员会能交司科员,中国节能投资公司实业部副处长,北京华明投资集团董事长、总经理,水利电力产业集团董事长、资本中心总经理,协合新能源集团有限公司执行董事...
杨智峰 报告 监控 景成新能源实控人 新源智储 大全能源 北京嘉裕 上海华晟泓和新能源 简介:杨智峰先生:中国国籍,1971年出生,硕士研究生学历。曾任国家计划经济委员会能交司科员,中国节能投资公司实业部副处长,北京华明投资集团董事长、总经理,水利电力产业集团董事长、资本中心总经理,协合新能源集团有限公司执行董事...
杨智峰目前担任中山市源都装修工程有限公司、中山市铭利贸易有限公司等3家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任中山市古镇优越城百货管理有限公司监事,中山市东区优越城百货管理有限公司监事;二、杨智峰投资情况:杨智峰目前是3家企业直接控股股东,包括中山市铭利贸易有限公司、控股比例达100%,中山市源都装修...
杨智峰目前担任广东智安电子系统工程有限公司、广州市海珠区贰零壹捌西餐吧(普通合伙)等3家企业法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任广东智安电子系统工程有限公司执行董事,珠海新域海岸工程有限公司监事;二、杨智峰投资情况:杨智峰目前是广州市海珠区贰零壹捌西餐吧(普通合伙)直接控股股东,持股比例为90%;杨智峰...
个人简介杨智峰先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾任国家计划经济委员会...详细>> 其他董事会职务成员郑亚南(非独立董事)丁吉(非独立董事)张宪(非独立董事)郑亚南(董事长)杨智峰(非独立董事)唐步(独立董事)赵传香(独立董事)王亚平(独立董事) 前瞻产业研究院 细分产业...
杨智峰目前担任大唐河南能源营销有限公司、大唐三门峡市湖滨区新能源有限责任公司法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任大唐洛阳热电有限责任公司董事,大唐河南能源营销有限公司执行董事兼总经理;二、杨智峰的商业合作伙伴:基于公开数据展示,杨智峰目前有10个商业合作伙伴,包括孙汉清、师蕊盼、王收才等。