国籍中国 学历本科 出生日期1969 状 态在职 任职公司新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 公司股票青松建化(600425.SH) 更新时间2024/9/3 22:29:12 个人简介杨国星先生:1969年1月出生,汉族,中国共产党党员,中国国籍,本科学...详细>> 其他高管职务成员唐光强(副总裁)姜军凯(董事会秘书)陈霞(财务总监)朱耀忠(...
杨国星目前担任合肥海联达股权投资合伙企业(有限合伙)法定代表人,同时担任合肥长庆包装印务有限公司监事;二、杨国星投资情况:杨国星间接持股合肥洪普通信有限公司、投资占比达4.11%,合肥海特微波科技有限公司、投资占比达4.11%;目前杨国星投资合肥海联达股权投资合伙企业(有限合伙)最终收益股份为41.14%;三、杨国星的商业...
杨国星 1,010万(元) 2017-03-07 广东省深圳市宝安区 开业 2 深圳市妙联科技开发有限责任公司 法定代表人 股东 执行董事 总经理 杨国星 50万(元) 2013-08-28 广东省深圳市宝安区 开业 所有任职企业 2 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 福鸽科技 深圳福鸽科技有限公司 法定代表...
杨国星 男,1940年9月生,湖南攸县人。曾任湖南省花垣县绿化委员会办公室主任、县长防办主任、工程师,花垣县林业局局长。作品 在各级科技刊物上发表论文15篇,其中发表在国家级刊物3篇,部、省级刊物8篇。其中《岩溶区农家篱笆资源及其改造》收编于《中国经济文库》,《花垣县岩溶山地造林绿化的难点与对策》收编于...
杨国星目前担任湖北森氧健康管理有限公司、湖北氧森健康产业有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任湖北森氧健康管理有限公司财务负责人,执行董事,湖北氧森健康产业有限公司财务负责人,执行董事,经理;二、杨国星投资情况:杨国星目前是湖北森氧健康管理有限公司直接控股股东,持股比例为80.2%,是湖北...
一、杨国星担任职务:担任海南苏生生物科技有限公司监事;二、杨国星的商业合作伙伴:基于公开数据展示,杨国星目前有8个商业合作伙伴,包括贾永祺、文德雄、曾胜等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 股权穿透图 挖掘深层股权结构 商业关系图 一图看清商业版图 合作...
杨国星:五年赤诚 两度援疆|援疆人物⑤ 日前,新疆维吾尔自治区党委政府公布关于表扬第九批中央和国家机关、中央企业援疆工作先进集体的通报和表彰第九批中央和国家机关、中央企业援疆工作优秀个人的决定,其中,中国气象局援疆干部人才团队入选先进集体名单,焦一之、曾晓青获评优秀个人。河北省气象局杨国星、上海市气象局...
杨国星先生在学术交流方面表现出色,他曾与来自美国北卡罗莱纳州大学的林业科研专家进行了深入的资料交换,这为他的科研工作增添了国际视野。在他的任职期间,1983年至1990年,他担任花垣县林业局局长,这一职位使他有机会在实践中推动林业发展。在他的领导下,杨国星在八十年代以来多次获得了各级政府和部门...
杨国星,1965年8月出生,中共党员,拥有高级会计师职称和研究生学历。自1984年9月投身工作以来,他先后在沧州地区农机具供销公司、农林局计财科和沧州市农业局担任过财务科长、副经理、副科长和科长等职务,现任沧州市农业局副调研员和党组成员。他不仅在会计行业担任河北省农业会计学会理事和沧州市会计学会...