李辉平目前担任四川中祥锐投资管理有限公司法定代表人,同时担任四川中祥锐投资管理有限公司执行董事兼总经理;二、李辉平投资情况:李辉平目前是四川中祥锐投资管理有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是四川中祥锐金融服务外包有限公司直接控股股东,持股比例为51%;李辉平间接持股四川中祥锐金融服务外包有限公司、投资占...
李辉平目前担任新余市喻凌贸易有限公司、上海鲸庭实业有限公司等5家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任新余市喻凌贸易有限公司执行董事,总经理,上海鲸庭实业有限公司执行董事;二、李辉平投资情况:李辉平目前是4家企业直接控股股东,包括新余市渝水区鸿福礼品有限公司、控股比例达100%,上海鲸庭实业有限公司、...
李辉平 1,000万(元) 2021-04-15 广东省深圳市宝安区 开业 2 中深广建 中深广建工程(深圳)有限公司 法定代表人 股东 总经理,执行董事 李辉平 306万(元) 2020-08-14 广东省深圳市宝安区 开业 3 壹达建设 壹达建设工程(深圳)有限公司 法定代表人 股东 总经理,执行董事 李辉平 1,000万(元) 2021...
李辉平目前担任巴东县醉巴醇酒业有限公司、巴东县月盛绿色种养专业合作社等4家企业法定代表人,同时担任巴东县家之宝传统食品开发有限公司监事,巴东县醉巴醇酒业有限公司财务负责人,执行董事兼总经理;二、李辉平投资情况:目前李辉平是4家企业最终受益人,包括其在投资巴东县醉巴醇酒业有限公司最终收益股份为50%,投资巴东月...
李辉平目前担任湖南家贵建设工程有限公司、长沙牛山建设工程有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任湖南家贵建设工程有限公司经理,执行董事,湖南泽霆建筑装饰材料有限公司监事;二、李辉平投资情况:李辉平目前是长沙牛山建设工程有限公司直接控股股东,持股比例为90%,是湖南家贵建设工程有限公司直接控股股东,持股...
2022 - 李辉平,骆昕,侯子强,... - 《江苏农业学报》 - 被引量: 0 收藏相关文章 Identification of Cyt2Ba from a New Strain of Bacillus thuringiensis and Its Toxicity in Bradysia difformis 2020 - Fan-Fan Wang,Shao-Xuan Qu,Jin-Sheng Lin,... - 《Current Microbiology》 - 被引量: 0 收藏相关...
李辉平(lǐ huī píng) 偏男性 同名同姓几率极小,名字印象:美好 光明 正直 平凡 开朗,名字寓意:辉:(huī)指光辉、辉煌、辉耀。取名寓意光彩照人,拥有光辉灿烂的未来。 平:(píng)指不倾斜、无凹凸,取名寓意平定、太平、公平、平稳、普通。
李辉平是一家小微企业,该公司成立于2023年09月14日,位于流动/冀AZ3297,目前处于开业状态,经营范围包括许可项目:巡游出租汽车经营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)等。 2、人员情况李辉平法定代表人为李辉平。 3、知识产权综合全网数据暂时...
姓名 李辉平 出生年月 1972.9 性别 男 学历: 博士 专业技术职务 教授 硕导聘任时间 2008 学习和工作经历 1992.9-1996.7 就读于山东工业大学锻压工艺及设备专业(本科); 1996.9-1999.3 在山东工业大学材料加工专业攻读硕士学位(硕士); 2001.9-2005.4 在山东大学材料加工专业攻读博士学位(工学博士); ...
人物简介:李辉平,男,1976年出生,湖南省常德市人。 失信被执行人1 序号 发布日期 案号 执行法院 履行情况 执行依据文号 1 2024-07-23 (2024)湘0603执1072号 岳阳市云溪区人民法院 全部未履行 (2023)湘0603民初847号 新闻资讯更多> 加载中... 浏览历史 加载中...爱...