李绍辉,现任湖南省审计厅党组成员、副厅长。人物经历 2021年11月,任湖南省审计厅副厅长。现任湖南省审计厅党组成员、副厅长。工作分工 协管省委审计委员会办公室秘书处,分管行政事业审计一处、行政事业审计二处、行政事业审计三处、计划统计处。所获荣誉 2020年1月,被中共湖南省委审计委员会办公室、湖南省人力资源...
7月22日至24日,厅党组成员、副厅长李绍辉到湘西、衡阳两市审计机关和吉首大学、衡阳师范学院经济责任审计现场,传达学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神、中央审计委员会第二次会议和省委审计委员会第六次会议精神,调研指导审...
李绍辉,汉族,1962年2月出生,1980年8月参加工作,1986年6月入党。现任绥化市生态环境局二级调研员。人物履历 现任绥化市生态环境局二级调研员。工作分工 协助党组书记、局长分管党务、行政等全面工作;负责生态环境保护监察执法、环境应急工作和污染防治攻坚战、中央环境保护督察问题整改综合协调工作。主管环境应急管理科...
李绍辉目前担任北京炎黄鸿泰科技有限公司、浙江九章智能科技有限公司法定代表人,同时担任北京炎黄鸿泰科技有限公司执行董事,经理,浙江九章智能科技有限公司董事长兼总经理;二、李绍辉投资情况:李绍辉目前是北京炎黄鸿泰科技有限公司直接控股股东,持股比例为75%;目前李绍辉投资北京炎黄鸿泰科技有限公司最终收益股份为75%,投资浙江...
李绍辉目前担任三亚顺达丰农业有限公司、三亚上弦音乐餐厅法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任三亚汇城实业有限公司财务负责人,董事,三亚顺达丰农业有限公司总经理,财务负责人;二、李绍辉投资情况:李绍辉目前是海南时代文澜文化发展有限公司直接控股股东,持股比例为65%;李绍辉间接持股东方源生泰农业有限公司、投资占...
李绍辉目前担任上海奇连信息技术有限公司、上海正构网络技术有限公司等5家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任上海奇连信息技术有限公司执行董事兼总经理,上海正构网络技术有限公司执行董事;二、李绍辉投资情况:李绍辉目前是5家企业直接控股股东,包括上海易呈商务咨询有限公司、控股比例达100%,上海奇连信息技术...
李绍辉目前是靖州县新地锰业有限责任公司直接控股股东,持股比例为100%;目前李绍辉是3家企业最终受益人,包括其在投资靖州县新地锰业有限责任公司最终收益股份为100%,投资靖州县万家乐物业管理有限公司最终收益股份为25%等;三、李绍辉的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李绍辉目前有10个商业合作伙伴,包括赵长华、杨杰、张辉跃...
一、李绍辉担任职务:李绍辉目前担任北京凯达安泰商贸有限公司、北京耐得固特自动化有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任北京凯达安泰商贸有限公司执行董事、经理,北京耐得固特自动化有限公司执行董事,经理;二、李绍辉投资情况:李绍辉目前是北京凯达安泰商贸有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是北京...
一、李绍辉担任职务:李绍辉目前担任宜章县众昇农业有限责任公司、宜章振华建筑材料有限公司等4家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任宜章县众昇农业有限责任公司执行董事,经理,宜章振华建筑材料有限公司执行董事、经理;二、李绍辉投资情况:李绍辉目前是宜章县众昇农业有限责任公司直接控股股东,持股比例为51%,是...