李清和 李清和,男,汉族,河南唐河人,1955年05月出生,中国共产党党员,中国人民解放军陆军少将军衔,毕业于中国人民解放军军事经济学院军队财务专业,大学本科学历,是第十二届全国人民代表大会代表(解放军代表团)。现任中国人民解放军总后勤部审计署审计长。原中国人民解放军总后财务部副部长。
李清和 李清和(1926年-1951年3月),男,自贡市沿滩区高丰乡人,1950年11月参加革命,生前为志愿军26军78师233团6连战士,于1951年3月牺牲。人物经历 1950年11月参加革命,生前为志愿军26军78师233团6连战士。牺牲情况 于1951年3月牺牲。
李清和 李清和(1933年5月-1951年5月),男,湖南省桃江人,1949年5月参加革命,生前为志愿军0054部队3支队3营7连战士,1951年5月在朝鲜竹叶山牺牲。人物经历 1949年5月参加革命,生前为志愿军0054部队3支队3营7连战士。牺牲情况 1951年5月在朝鲜竹叶山牺牲。
李清和 李清和,男,黑龙江省讷河县老来公社人,生前为39军117师战士。
李清和目前担任成都优睿普教育管理有限公司法定代表人,同时担任成都优睿普教育管理有限公司执行董事,经理,成都靖思雨教育管理有限公司董事;二、李清和投资情况:李清和间接持股企业3家,包括投资重庆优睿普出国留学咨询服务有限公司、投资占比达11.85%,成都集子文化科技有限公司、投资占比达2.66%等;目前李清和是3家企业...
李清和目前担任深圳市惠顺物业管理有限公司、深圳助力众创物业管理有限公司法定代表人,同时担任深圳市惠顺物业管理有限公司总经理、执行董事,深圳助力众创物业管理有限公司执行董事,总经理;二、李清和投资情况:李清和目前是深圳市惠顺物业管理有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是深圳助力众创物业管理有限公司直接...
一、李清和担任职务:李清和目前担任深圳市爱不释手工具有限公司、中山市西区金晟铭五金商行等3家企业法定代表人,同时担任山铭智能装备(中山)有限公司股东代表监事,深圳市爱不释手工具有限公司总经理、执行董事;二、李清和投资情况:李清和目前是深圳市爱不释手工具有限公司直接控股股东,持股比例为90%;目前李清和是...
李清和作品欣赏 李清和同志基本情况 李清和,男,1942年1月生于河北省邯郸市峰峰矿区上拔剑村,中共党员。1965年毕业于南开大学外文系。曾任中共天津市委常务副秘书长兼办公厅主任,市级机关工委副书记,天津市政协第十一届常委、市政协港澳台侨和外事委员会主任,市十二届政协理论研究会副会长,市政协港澳台侨和外事...
李清和医生简介 李清和,副主仼医师,本科学历,l996年毕业于衡阳医学院,2006年在南方医院进修学习一年,能熟练开展较为复杂的四肢骨折、骨盆骨折、脊椎骨折等难度较大的手术及髋关节置换术,并在多种期刊杂志上发表论文数篇。主攻:创伤骨科、关节外科。每周二门诊。