李建胜字彦儒,号云鹤山人,1957年生,甘肃甘谷人,现为中国文化产业战略协会副主席,全国书画艺术委员会主席,国都智库文化产业中心首席艺术顾问,高级书法师,中国国宾礼艺术家,书法教授。他在近六十年的学习,继承,研究,苦练中形成了自己独特的书风和书法艺术的线条语言。他的作品不仅有扎扎实实的基本功,还溶入...
李建胜,字彦儒,号云鹤山人,一级书法师,中国翰墨书画院院士,中国书画研究院会员,中国书画艺术研究会会员,中国书画家协会会员,全国书画艺术委员会、北京华夏巨匠书画院主席,甘肃省书法家协会会员,中国文化产业战略协会副主席,中华国礼书画艺术研究院理事(研究员)。人物经历 2009年,文化部编撰的《影响中国一百...
李建胜目前是安徽省科捷能源科技有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是安徽凯胜环保科技有限公司直接控股股东,持股比例为60%;目前李建胜是4家企业最终受益人,包括其在投资安徽省科捷再生能源利用有限公司南宁分公司最终收益股份为100%,投资安徽省科捷再生能源利用有限公司江苏分公司最终收益股份为100%等;三、李建胜的商业...
李建胜个人简介(鼎晖科技) 姓 名李建胜 (男)他在1家上市公司共担任3个职务 职 务董事长 (董事会) 任职日期2024-05-21 任职终止日- 国籍中国 学历本科 出生日期1969 状 态在职 任职公司上海鼎晖科技股份有限公司 公司股票鼎晖科技(430344.OC) 更新时间2024/9/4 10:50:56 ...
李建胜目前担任广东润科生命科学有限公司、广东省唯优加生物科技有限公司法定代表人,同时担任广东润科生命科学有限公司执行董事,广东省唯优加生物科技有限公司执行董事,经理;二、李建胜投资情况:李建胜间接持股企业9家,包括投资广东慧尔丹营养品科技有限公司、投资占比达4.5%,广东省唯优加生物科技有限公司、投资占比达4.5%等;三...
姓名 李建胜 (男) 他在1家上市公司共担任3个职务 职务 董事(董事会) 任职日期 2024-05-21 任职终止日 - 国籍 中国 学历 本科 出生日期 1969 状态 在职 任职公司 上海鼎晖科技股份有限公司 公司股票 鼎晖科技(430344.OC) 更新时间 2024/9/4 10:50:56 个人简介 李建胜先生:中国国籍,无境外永久居留权,现任...
李建胜目前担任河南青洲建设有限公司、长垣市君子瑞华装饰有限公司等3家企业法定代表人,同时担任长垣市君子瑞华装饰有限公司执行董事兼总经理,新乡中研安健医疗器械有限公司执行董事兼总经理;二、李建胜投资情况:李建胜目前是3家企业直接控股股东,包括河南青洲建设有限公司、控股比例达100%,长垣市君子瑞华装饰有限公司、控股...
一、李建胜担任职务:李建胜目前担任北京长城半山墅酒店管理有限公司、北京森凯建筑劳务分包有限公司等7家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任北京长城半山墅酒店管理有限公司执行董事,经理,北京森凯建筑劳务分包有限公司执行董事、经理;二、李建胜投资情况:李建胜目前是3家企业直接控股股东,包括中外建华诚(北京)科...
100% 李建胜 5万(元) 2023-08-29 河南省新乡市封丘县 开业担任高管 5 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 赖金砖 贵州赖金砖酒业有限公司 法定代表人 股东 财务负责人,执行董事兼总经理 李建胜 200万(元) 2021-06-07 贵州省遵义市仁怀市 注销 2 建胜机械 河南建胜机械...