李庆连目前担任光彩投资担保股份有限公司、北京尚明时代光电科技有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任光彩投资担保股份有限公司董事长,黑龙江省五大连池矿泉水开发有限公司董事;二、李庆连的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李庆连目前有10个商业合作伙伴,包括李晓明、屠同舟、李文娇等。
李庆连目前担任西海岸(天津)科技有限公司法定代表人,同时担任西海岸(天津)科技有限公司经理,执行董事,天津沃德迪拜生物技术有限公司监事;二、李庆连投资情况:李庆连目前是西海岸(天津)科技有限公司直接控股股东,持股比例为100%;目前李庆连投资西海岸(天津)科技有限公司最终收益股份为100%,投资天津沃德迪拜生物技术有限...
一、李庆连担任职务:李庆连目前担任三明经济开发区永安水东开发建设有限公司、永安市知竹投资发展有限公司法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任福建省福川建设开发发展有限公司董事,永安市尼葛开发投资有限公司监事;二、李庆连的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李庆连目前有10个商业合作伙伴,包括林梦玲、曾梦琪、庞...
李庆连成立于2021年10月14日,位于山东省泰安市肥城市新城街道办事处沙沟村404号,目前处于开业状态,经营范围包括许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)等。 2、人员情况李庆连法定代表人为李庆连。 上述文章...
经营者:李庆连 统一社会信用代码:92522727MA6FTQ0D74 电话:- 邮箱:- 官网:- 地址:贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县掌布乡开花寨 简介: 1、基本情况李庆连成立于2012年11月06日,位于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县掌布乡开花寨,目前处于开业状态,经营范围包括经果林种植(经营范围涉及行政许可的凭有效证件经...
李庆连成立于2014年12月12日,位于汶上县白石镇李庄村,目前处于开业状态,经营范围包括百货销售(涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经 营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 2、人员情况李庆连法定代表人为李庆连。 3、知识产权综合全网数据暂时还未掌握到李庆连拥有知识产权信息,推测该...
人物简介:李庆连,男,1971年出生,山东省济宁市人。 失信被执行人2 序号 发布日期 案号 执行法院 履行情况 执行依据文号 1 2022-12-07 (2022)鲁0883执2852号 邹城市人民法院 全部未履行 (2021)鲁0883民初4377号 2 2021-05-29 (2021)鲁0883执1907号 邹城市人民法院 全部未履行 (2020)鲁0883民初3343号 ...
李 开业 经营者:李庆连 统一社会信用代码:92371723MA3HNRQ53K 电话:1595346*** 邮箱:- 官网:- 地址:汶上集童庙西北处 简介: 1、基本情况李庆连成立于2008年08月29日,位于汶上集童庙西北处,目前处于开业状态,经营范围包括砖、大瓦等。 2、人员情况李庆连法定代表人为李庆连。 上述文章是根据发布当时全网...
李庆连 2024-06-13 09:30:18 来源: 爱企查 1、基本情况李庆连成立于2014年09月24日,位于河北省邢台市临西县吕寨镇蒋庄村,目前处于开业状态,经营范围包括百货日杂零售***等。 2、人员情况李庆连法定代表人为李庆连。 3、知识产权综合全网数据暂时还未掌握到李庆连拥有知识产权信息,推测该企业在百货日杂零售...