1 大群医疗 江苏大群医疗器械有限公司 法定代表人 股东 执行董事 李大群 1,000万(元) 2019-02-22 江苏省连云港市灌云县 开业 2 泰邦生物 上海泰邦生物科技有限公司 法定代表人 股东 执行董事 李大群 100万(元) 2014-01-26 上海市崇明区 注销所有任职企业 5 序号...
李大群 300,000万(元) 2021-03-19 湖南省长沙市岳麓区 开业所有任职企业 5 序号 企业名称 职务 注册资本 成立时间 地区 状态 1 高新控股 长沙高新控股集团有限公司 法定代表人 董事长 1,000,000万(元) 1992-01-28 湖南省长沙市岳麓区 开业 2 麓谷实业 长沙麓谷实业发展股份有限公司 法定代表人 董...
李大群,男,汉族,1962年3月出生于河南确山,1981年11月参加工作,本科学历,1985年4月加入中国共产党。现任河南省郑州市科学技术局二级调研员。工作分工 负责政策法规、依法行政、软科学研究、科学技术普及、科技军民融合发展、科技保密、防范化解重大风险工作;负责科技成果转移转化、技术转移体系建设及技术市场管理工作...
李大群 李大群,现任城固县民政局领导班子成员。工作分工:主持城固县民政局全面工作。分管人事、财务工作。
李大群:。李大群入驻抖音,TA的抖音号是lidaqun49761,已有100个粉丝,收获了2628个喜欢,欢迎观看李大群在抖音发布的视频作品,来抖音,记录美好生活!
李大群目前担任牡丹江市传城房屋服务有限公司、牡丹江市城投置业有限公司等6家企业法定代表人,同时在7家企业担任高管,包括担任牡丹江市城市投资集团有限公司董事,牡丹江市传城房屋服务有限公司董事长兼总经理;二、李大群的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李大群目前有10个商业合作伙伴,包括周扬、杨海涛、苗宇等。
李大群 李大群(1928年-1950年12月),男,沐川县火谷公社楼房大队人,1949年4月参加革命,生前为志愿军173团2营4连战士,1950年12月在朝鲜第二次战役中牺牲。人物经历 1949年4月参加革命,生前为志愿军173团2营4连战士。牺牲情况 1950年12月在朝鲜第二次战役中牺牲。
李大群目前是3家企业直接控股股东,包括北京群艺阁装饰有限公司、控股比例达60%,北京群艺阁装饰有限公司、控股比例达60%等;目前李大群是3家企业最终受益人,包括其在投资北京群艺阁装饰有限公司最终收益股份为60%,投资北京群艺阁装饰有限公司最终收益股份为60%等;三、李大群的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李大群与...
一、李大群担任职务:担任重庆联军投资(集团)股份有限责任公司监事;二、李大群的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李大群目前有10个商业合作伙伴,包括蔡继东、张伟、庞一训等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作关系 ...