李吉山目前是北京中电华远科技有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是广州林岳荟工程咨询有限公司直接控股股东,持股比例为51%;李吉山间接持股广州林岳荟工程咨询有限公司、投资占比达51%;目前李吉山是3家企业最终受益人,包括其在投资北京中电华远科技有限公司最终收益股份为100%,投资北京中电华远科技有限公司西宁分公司最终...
男,汉族,1973年12月生,中共党员,本科文化,云南省腾冲县林业局主任、工程师。 保山市劳动模范。男,汉族,1973年12月生,中共党员,本科文化,云南省腾冲县林业局主任、工程师。 保山市劳动模范。李吉山先后获得了“市级千名农科人员进百村(企)入户帮扶致富行动先进个人”、“腾冲县先进个人”、“腾冲县优秀...
人民网太原3月30日电 据《太原日报》消息,3月29日下午,太原市十四届人大一次会议举行第三次全体会议。弓跃当选市人大常委会主任,耿彦波当选市长,李吉山当选市监察委员会主任。 简历: 李吉山,男,汉族,1960年1月生,山西山阴人,1984年8月参加工作,1983年6月加入中国共产党,大学学历,农学学士学位。现任山西省纪委常委...
李吉山 人物简介: 一、李吉山担任职务:担任河南光宇矿业有限公司董事长;二、李吉山的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李吉山目前有5个商业合作伙伴,包括黄利、金纯波、吴成华等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 合作伙伴 了解老板合作...
李吉山任太原市纪委书记 王帅红任阳泉市纪委书记 中新网4月27日电 据山西省纪委监察厅网站消息,李吉山同志任太原市委委员、常委和纪委书记。王帅红同志任阳泉市委委员、常委和纪委书记。
李吉山莅清调研指导主题教育工作 王琳玉王剑峰参加 图为李吉山(左三)在县公安局宿舍调研 10月31日下午,市委常委、纪委书记、市监委主任李吉山莅临我县,就”不忘初心、牢记使命“主题教育开展情况进行调研。县委书记王琳玉,县长王剑峰,县委常委、纪委书记、监委主任李秀斌,县委常委、宣传部长吴英志,...
一、李吉山担任职务:在5家企业担任高管,包括担任泰安瑞赛昊环保科技有限公司监事,肥城市金点子农业科技开发有限公司监事;二、李吉山投资情况:李吉山间接持股泰安瑞赛昊环保科技有限公司、投资占比达3%;目前李吉山投资肥城百顺投资有限公司最终收益股份为30%;三、李吉山的商业合作伙伴:基于公开数据展示,李吉山目前有10个商业合...
二十年老干部工作的点滴回顾 1982年5月,临县县委组织部成立老干部科,1984年3月建立老干部局,我从1982年到2008年辞去临泉镇离退休干部党总支书记,从事老干部工作二十多年。临县是革命老区,1926年就建立了第一个党支部,1939年解放,1940年建政,培养了大批老干部。根据
李吉山 2024-06-17 05:21:03 来源: 爱企查 1、基本情况李吉山成立于2018年11月11日,位于山东省济南市平阴县榆山街道西蛮子村19号,目前处于开业状态,经营范围包括核桃种植,以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 2、人...