李全海,中国共产党,现任世界帆船联合会主席,中国帆船协会副主席、体育总局奥体中心主任。基本信息 中文名称 李全海 职务 国家奥林匹克体育中心主任、党委副书记 目录 1人物履历 2职务任免 编辑本段 人物履历 2013.07--2017.05国家体育总局水上运动管理中心主任、党委副书记。 2017.05--国家奥林匹克体育中心主任、...
李全海,男,汉族,1963年6月生,陕西白水人,1991年4月加入中国共产党,1980年6月参加工作,研究生文化程度。曾任陕西省渭南市白水县政协主席、党组书记。人物履历 1980年06月——1983年12月,在陕西省渭南市白水县西固镇税务所工作;1983年12月——1989年12月,任陕西省渭南市白水县财政局总预算会计师;1989...
李全海,男,籍贯:河南西平,博士,现为同济大学测绘与地理信息学院教授、博士生导师。人物经历 1980年本科考入同济大学地下工程系工程测量专业,1984年获工学学士学位;1984年硕士生考入同济大学工程测量专业,1987年获工学硕士学位;1997年在职博士生考入同济大学大地测量学与测量工程专业,2002年获工学博士学位。198...
0:00 网络开小差了,请稍后再试 [帆船]李全海当选世界帆船联合会主席 选集 更多 [体坛快讯]完整版 20240910 [体坛快讯]完整版 20240909 [体坛快讯]完整版 20240908 [体坛快讯]完整版 20240907 [体坛快讯]完整版 20240906 [体坛快讯]完整版 20240905 [体坛快讯]完整版 20240904 ...
李全海 李全海(1910-1943),男,河北省曲阳县人,生前为曲阳县支队三连战士,1943年在下高坡牺牲,安葬于燕赵村。
43.68% 李全海 800万(元) 2000-02-01 河南省安阳市文峰区 开业 担任高管 2 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 鸿泰房产 安阳市鸿泰房地产开发有限责任公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 李全海 800万(元) 2000-02-01 河南省安阳市文峰区 开业 2 鑫兴典当 安阳...
李全海当选世界帆联主席 新华社北京11月1日电 2020年世界帆联会员代表大会1日在线上举行,大会公布了经投票选举产生的新一届世界帆联主席、副主席、理事。其中,原世界帆联副主席、现任国家奥林匹克体育中心主任李全海当选新一届世界帆联主席;世界帆联规则委员会与竞赛管理委员会委员、国家体育总局青岛航海运动学校...
湟源丽海农业科技开发有限公司 100% 李全海 500万(元) 2018-01-10 青海省西宁市湟源县 吊销担任高管 3 序号 企业名称 职务 法定代表人 注册资本 成立时间 地区 状态 1 全海实业 青海全海实业有限公司 法定代表人 股东 执行董事兼总经理 李全海 3,000万(元) 2018-01-02 青海省西宁市城西区 吊销...
在这届赛事被冠以“鼓舞人心且具有历史意义”的描述。两个新的奥运级别水翼帆板iQFOiL和水翼风筝板以及三个级别4个项目的残疾人帆船项目首次在这一届世锦赛上亮相,共有超过1100名运动员参加了比赛。世界帆联主席李全海在赛事落幕后,给予了赛事高度肯定,他说:“这是一次既鼓舞人心又具有历史意义的帆船世锦赛。我...