此外,作为其退休计划的一部分,寿柏年亦已提交辞呈,辞去执行董事、董事会薪酬委员会及提名委员会委员职务,自前述其余8277.7万股股份买卖完成之日起生效。 按照公告中所示的每股12.08港元的交易价格计算,寿柏年此次出售绿城股份交易所得,约为21.09亿港元(17.23亿元人民币)。 绿城方面告诉弹房君,这次请辞后,寿柏年将不再在...
寿柏年目前担任上海绿宇房地产开发有限公司、新疆阳光绿城房地产开发有限公司等3家企业法定代表人,同时在4家企业担任高管,包括担任上海绿宇房地产开发有限公司董事长,新疆阳光绿城房地产开发有限公司;二、寿柏年投资情况:目前寿柏年投资上海绿宇房地产开发有限公司最终收益股份为0%,投资新疆阳光绿城房地产开发有限公司最终收益...
寿柏年目前担任杭州金沙港旅游文化村有限公司、浙江绿城教育投资管理有限公司等17家企业法定代表人,同时在31家企业担任高管,包括担任杭州金沙港旅游文化村有限公司董事长,杭州绿城酒店管理有限公司董事;二、寿柏年投资情况:寿柏年目前是杭州景柏投资管理有限公司直接控股股东,持股比例为100%,是北京唯伍科技有限公司直接控股...
寿柏年出生于1954年3月。在1982年毕业于杭州大学,拥有学士学位,主修历史。曾于1982年至1998年间在浙江省鄞县县政府、宁波市政府办公厅及中国华能集团浙江公司工作。1998年4月,寿柏年加入绿城集团。 寿柏年,浙江绿城集团副董事长。投资体育和教育事业,办起了绿城足球队,投资2亿多元兴办学校,到新疆投资房地产。寿柏年在...
寿柏年 人物简介: 一、寿柏年担任职务:在4家企业担任高管,包括担任深圳优联金融服务有限公司董事,杭州健成资产管理有限公司董事长;二、寿柏年的商业合作伙伴:基于公开数据展示,寿柏年目前有10个商业合作伙伴,包括郭鹏娟、秦致、陈茜茜等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联...
寿柏年先生,自2015年11月27日起为非执行董事,并负责指引及监察绿城服务集团有限公司的业务经营。寿先生于2000年9月成为绿城物业服务的间接股权持有人。寿先生在物业开发行业拥有超过15年经验。彼由1998年4月至2015年3月担任绿城房地产集团有限公司(乃绿城中国的全资附属公司,从事物业开发业务)的常务副主席及总经理,主...
寿柏年与绿城创始人宋卫平渊源颇深,据资料显示,1977年恢复高考后,寿柏年如愿考入大学,在大学校园内认识了小他四岁的宋卫平,二人从同学逐渐成为了志同道合的好友。宋卫平聪明、兴趣广泛,但据说学习成绩却不如寿柏年。很多年以后,再提及校园生活,寿也曾开玩笑道:我是好学生给坏学生打工。1994年,宋卫平开创绿城,...
寿柏年先生出生于1954年,主要负责本公司的整体业务运作及财务管理。他亦为本公司若干附属公司或联营公司的董事。寿先生在1982年毕业于杭州大学,拥有学士学位,主修历史。他曾于1982年至1998年间在浙江省鄞县县政府、宁波市政府办公厅及中国华能集团浙江公司工作。 1998年4月,寿先生加入本公司。他是杭州市房地产协会的...
寿柏年,主要负责绿城中国控股有限公司的整体业务运作及财务管理。他同时担任绿城中国控股有限公司若干附属公司及联营公司的董事。寿先生在1982年毕业于杭州大学,拥有学士学位,主修历史。他曾于1982年至1998年间在浙江省鄞县县政府、宁波市政府办公厅及中国华能集团浙江公司工作。1998年4月,寿先生加入绿城中国控股有限公司...