宋文君 宋文君,男,中共党员,现任中国人民解放军海军山东舰政委。人物履历 曾任中国人民解放军东海舰队某潜艇支队任务政工指挥员、支队党委常委。现任中国人民解放军海军山东舰政委。职务任免 2020年11月3日消息显示,宋文君已任山东舰政委。
宋文君,男,1963年9月生,山东荣成人,1984年4月加入中国共产党,1984年12月参加工作,大专文化程度,高级经济师。现任威海市国资委四级调研员。人物履历 1982.10--1984.12 荣成县人和镇政府统计员 1984.12--1988.06 荣成县人和镇党委秘书 1988.06--1991.07 荣成县(市)人和镇党委宣传委员 1991.07--1992...
宋文君,现任法国巴黎银行全球托管行中国区联席主管。人物经历 曾任德意志银行证券投资服务部中国区总经理。汇丰银行、道富银行和渣打银行的中国区担任客户管理、基金服务等方面的高级职位。现任法国巴黎银行全球托管行中国区联席主管。职务任免 2022年4月21日,法国巴黎银行(中国)任命宋文君担任法国巴黎银行全球托管行中国...
宋文君 宋文君,现任中宠科技集团董事长。人物经历 现任中宠科技集团董事长。
宋文君 宋文君,重庆市渝中区教师进修学院书记、院长。人物经历 重庆市渝中区教师进修学院书记、院长。所获荣誉 2021年4月,入选重庆五一劳动奖章拟表彰人选公示名单。
宋文君,女,汉族,1971年2月出生,中共党员,甘肃秦安人,省委党校研究生学历,1991年8月参加工作。现任甘肃省嘉峪关市科学技术局党组成员、局长。 人物履历 现任甘肃省嘉峪关市科学技术局党组成员、局长。 职务任免 2022年6月28日,嘉峪关市十一届人大常委会第四次会议通过,任命宋文君为嘉峪关市科学技术局局长。
宋文君目前担任上海辕辙投资有限公司、赤果文化(上海)有限公司等8家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任上海辕辙投资有限公司执行董事,赤果文化(上海)有限公司执行董事;二、宋文君投资情况:宋文君目前是14家企业直接控股股东,包括上海慧龙宠物有限公司、控股比例达100%,上海翔瑾投资合伙企业(有限合伙)、控股...
宋文君目前担任哈尔滨市道外区瀚庭伟业酒店、哈尔滨市道外区花间庭伟业酒店等3家企业法定代表人,同时在6家企业担任高管,包括担任海南昊阳实业集团股份有限公司董事,哈尔滨喜雅酒店管理有限公司财务负责人;二、宋文君投资情况:宋文君目前是3家企业直接控股股东,包括哈尔滨中联金属材料有限公司、控股比例达90.91%,哈尔滨喜雅...
宋文君 出生地 山东荣成人 出生日期 1963年9月出生。 职业 原中共荣成市石岛镇委员会党委书记 宋文君,男,原中共荣成市石岛镇委员会党委书记。山东荣成人。 1963年9月出生。1982年10月参加工作。1984年4月加入中国共产党。2003年4月被山东省人民政府授予“山东省劳动模范”称号。[1] ...