副市长(挂职)职务任免 2022年6月21日,卫辉市第十五届人民代表大会常务委员会第一次会议通过,决定任命:孙建明为卫辉市人民政府副市长。工作分工 负责教育体育工作,协助常务副市长做好产业集聚区建设相关工作。分管单位:市教育体育局、市体育事业发展中心。联系单位:新乡职业技术学院(卫辉校区)。
男科孙建明主任 上海市第七人民医院男性病科主任医师 孙建明 关注 30 粉丝 100.0万 获赞 600.0万 抖音号:DrsunjianmingIP属地:广东56岁 最新作品发布时间:2024-03-17 12:00 ⭐️上海市第七人民医院泌尿及生殖医学部主任 ⭐️上海市名老中 更多
孙建明,1978年3月出生,山东东营人,西安理工大学博士研究生,讲师。人物经历 现为西安理工大学博士研究生,主要研究方向为机器视觉、色彩管理、印刷流程控制。主讲印刷概论、制版工艺原理、印刷色彩学、印刷质量检测与控制、包装计算机辅助设计等课程。工作成绩 发表论文20余篇;主持或参与国家、省、厅级项目10余项,其中...
孙建明,男,公务员,任国家教育部留学服务中心主任。 基本信息 中文名称 孙建明 职务 国家教育部留学服务中心主任 目录 1人物履历 2任免信息 折叠编辑本段人物履历 2012年3月29日,孙建明为教育部留学服务中心副主任。 2013年12月,孙建明任国家教育部留学服务中心主任(试用期一年); ...
孙建明 孙建明 担任职务:麻醉科主任医师 专业职称:主任医师 门诊排班(出诊信息仅供参考,有可能随时更新,以门诊公布的出诊信息为准) 擅长 擅长各种临床麻醉(包括心血管、内分泌、特殊疑难危重和老年病人等手术的精准麻醉);在急危重症、特殊疑难病人的抢救、监测、复苏、镇痛等方面积累了丰富的临床经验...
孙建明,男,汉族,1965年5月生,山东荣成人,市委党校大专文化程度,1981年11月参加工作,1985年7月加入中国共产党。现任山东省荣成市政协委员会副主席、党组成员。人物履历 1981.11—1982.05 荣成县糖厂职工 1982.05—1984.08 荣成县工业局文书 1984.08—1990.12 荣成县(市)人民政府办公室文书 1990.12—1992...
孙建明目前担任江苏亿山车业有限公司、江苏大百士鞋业有限公司等4家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任江苏亿山车业有限公司执行董事兼总经理,江苏大百士鞋业有限公司执行董事;二、孙建明投资情况:孙建明目前是4家企业直接控股股东,包括宁波亿山国际贸易有限公司、控股比例达80%,宁波海曙彬鑫国际贸易有限公司...
孙建明(1970年-),艺名禅石,号禅云轩主人。江苏连云港人,吉林省辰星文化艺术中心高级书画师。人物经历 篆刻作品在国际、全国、全军性展赛中获得特、一、二、三等奖数十次,发表于《书法艺术》、《中国书画报》、《书法导报》等专业性报刊杂志。作品选入国《中现代篆刻家印库》、《中华印坛大观》等。作品赏析 ...
一、孙建明担任职务:孙建明目前担任陕西黄河金三角质量检验检测集团有限公司法定代表人,同时担任陕西黄河金三角质量检验检测集团有限公司董事长;二、孙建明的商业合作伙伴:基于公开数据展示,孙建明目前有7个商业合作伙伴,包括兰刚、李天寅、王俊凯等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的...