一、刘青华担任职务:刘青华目前担任深圳市乌托邦旅游文化传媒有限公司、惠州市快乐乌托邦旅游管理有限公司法定代表人,同时担任深圳市乌托邦旅游文化传媒有限公司总经理,执行董事,惠州市快乐乌托邦旅游管理有限公司财务负责人,执行董事;二、刘青华投资情况:刘青华目前是深圳市乌托邦旅游文化传媒有限公司直接控股股东,持股比例为90...
刘青华,现任浙江省丽水市松阳县财政局党组成员。人物履历 1986.09--1990.07 江西财经大学财政政专业学生 1990.07--1990.08 在家待业 1990.08--1998.01 浙江省松阳县地税局古市中心所干部 1998.01--2000.09 浙江省松阳县地税局计财科干部 2000.09--2003.07 浙江省松阳县财政局预算科总会计、副主任...
刘青华,曾任湖北省十堰市竹溪县人民检察院检察长。人物履历 2017年4月任湖北省十堰市竹溪县人民检察院检察长。任免信息 2017年4月27日,十堰市第五届人民代表大会常务委员会第二次会议,批准任命刘青华为湖北省十堰市竹溪县人民检察院检察长。2021年12月21日,十堰市第五届人民代表大会常务委员会第三十五次会议...
刘青华目前担任科创达(深圳)咨询管理有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任深圳市微源半导体股份有限公司董事,科创达(深圳)咨询管理有限公司执行董事,总经理;二、刘青华投资情况:刘青华目前是科创达(深圳)咨询管理有限公司直接控股股东,持股比例为95%,是深圳华创达投资中心(有限合伙)直接控股股东,持股比例...
刘青华 刘青华,南昌经济技术开发区国家税务局党组成员。刘青华,男,汉族,1963年11月出生,中共党员,大学学历,1982年10月参加税务工作,现任南昌经济技术开发区国家税务局党组成员、副局长。
目前刘青华是11家企业最终受益人,包括其在投资北京贝壳普拉斯物业管理有限公司最终收益股份为100%,投资青岛布兰可农业有限公司最终收益股份为99%等;三、刘青华的商业合作伙伴:基于公开数据展示,刘青华目前有8个商业合作伙伴,包括单体鹏、徐志展、吴文涛等。
刘青华目前担任金博得(山东)咨询服务有限公司、青岛金博得教育有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任金博得(山东)咨询服务有限公司执行董事兼总经理,青岛金博得教育有限公司执行董事兼总经理;二、刘青华投资情况:刘青华目前是3家企业直接控股股东,包括青岛金博得教育有限公司、控股比例达70%,青岛...
一、刘青华担任职务:刘青华目前担任绿士达(厦门)农林科技有限公司、厦门椰枫生态科技有限公司等5家企业法定代表人,同时在7家企业担任高管,包括担任绿士达(厦门)农林科技有限公司董事长,厦门椰枫生态科技有限公司执行董事,经理;二、刘青华投资情况:刘青华目前是9家企业直接控股股东,包括中苗联(厦门)电子商务有限公司、...
山东工商学院优秀学子刘青华:颜值与实力并存 大小新闻客户端2月18日讯(YMG全媒体记者 张苹 通讯员 巩姝言 山彤彤 摄影报道)刘青华,山东工商学院人文与传播学院广告学专业,现任广告学211班班长、学院第九届学生会主席团成员。连续两学年,她的学习成绩都位居专业第一,综合测评成绩居专业第三。获国家奖学金,...