刘金- 中国银行党委副书记、行长免费编辑修改义项名 所属类别 : 政治人物 刘金,男,1967年生,中共党员,山东大学英语语言文学专业硕士研究生,文学硕士,高级经济师。 现任中国银行党委副书记、行长,副董事长、执行董事 。 基本信息 中文名称 刘金 国籍
今日,中国银行公告,刘金因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。资料显示,刘金1967年生,现年57岁。从2021年2月调任中国银行党委副书记,到如今辞去相关职务不到4年。值得注意的是,中国银行此前公告显示,刘金未出席中国银行于8月19...
红星资本局8月25日消息,今日中国银行(601988.SH)公告,因个人原因,刘金辞去该行副董事长、行长等职务。该辞任自2024年8月25日起生效。在新行长到任之前,将由该行董事长、党委书记葛海蛟代为履行行长职责 红星资本局注意到,就在今年3月28日,中国银行召开的2024年第三次董事会决议通过了“聘任刘金先生连任...
中国光大银行行长等职。刘金 资料图 2021年2月,刘金任中国银行党委副书记,4月获任中国银行行长,6月兼任中国银行副董事长,直至此次辞去职务。今年8月19日晚间,中国银行发布公告称,公司于当日在北京以现场表决方式召开了2024年第七次董事会会议,刘金因其他安排未出席会议。来源:长安街知事 ...
红星资本局8月25日消息,今日中国银行(601988.SH)公告,因个人原因,刘金辞去该行副董事长、行长等职务。该辞任自2024年8月25日起生效。在新行长到任之前,将由该行董事长、党委书记葛海蛟代为履行行长职责 红星资本局注意到,就在今年3月28日,中国银行召开的2024年第三次董事会决议通过了“聘任刘金先生连任本行行...
2021年2月,刘金调任中国银行党委副书记。自2021年4月起,刘金担任中国银行行长,2021年6月起任中国银行副董事长,2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长,直至此次“因个人原因”离开。董事会公告未对其任职期间工作表示感谢 值得注意注意的是,在此次公告披露之前,刘金作为中国银行的行长就已经缺席了...
刘金出生于1967年,曾在中国工商银行工作多年,2018年9月任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月担任中国光大银行执行董事。2021年6月,刘金任中国银行副董事长,2021年4月起任中国银行行长。
2021年2月,刘金调任中国银行党委副书记。自2021年4月起,刘金担任中国银行行长,2021年6月起任中国银行副董事长,2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长,直至此次“因个人原因”离开。 刘金最近一次出现在中国银行网站的“中行动态”中,已经是两个月之前。6月21日,中国银行与伦敦金融城在中国银行总行大厦...
同月31日,中央纪委国家监委网站消息,中国银行原党委书记、董事长刘连舸涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 2024年4月,刘连舸受贿、违法发放贷款案一审开庭。刘连舸被控受贿1.21亿余元,违法发放贷款共计人民币33.2亿余元,造成本金损失1.9亿余元。