华资实业2023年年报数据显示,公司高管刘福安2023年领取的薪酬为37.1万元。简历显示,刘福安,1986年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年3月参加工作,曾任云南金品经贸有限公司市场经理、山东西王食品有限公司销售经理、滨州中裕食品有限公司销售总监、滨州中谷麦业有限公司销售总监,2022年5月至今担任...
刘福安个人简介(华资实业) 姓 名刘福安 (男)他在1家上市公司共担任3个职务 职 务副董事长 (董事会) 任职日期2023-05-22 任职终止日- 国籍中国 学历本科 出生日期1986 状 态在职 任职公司包头华资实业股份有限公司 公司股票华资实业(600191.SH)
刘福安个人简介(华资实业) 姓名 刘福安 (男) 他在1家上市公司共担任3个职务 职务 非独立董事 (董事会) 任职日期 2023-05-22 任职终止日 - 国籍 中国 学历 本科 出生日期 1986 状态 在职 任职公司 包头华资实业股份有限公司 公司股票 华资实业(600191.SH) 更新时间 2024/5/5 1:53:42 个人简介 刘福安,...
一、刘福安担任职务:担任深圳市长江力伟股份有限公司董事,深圳市长光半导体照明科技有限公司董事;二、刘福安的商业合作伙伴:基于公开数据展示,刘福安目前有10个商业合作伙伴,包括方萌、隆伟、张永成等。 财产线索 线索数量 老板履历 图文概览商业履历 任职全景图 投资、任职的关联公司 商业关系图 一图看清商业版图 ...
刘福安目前担任江西省福全建筑有限责任公司、江西省春牛建筑工程有限公司等6家企业法定代表人,同时在5家企业担任高管,包括担任江西省福全建筑有限责任公司执行董事、总经理,江西省春牛建筑工程有限公司执行董事、总经理;二、刘福安投资情况:刘福安目前是4家企业直接控股股东,包括于都安翔建材销售有限公司、控股比例达100%,...
刘福安目前担任重庆邦博人力资源管理有限公司、邯邦实业(重庆)有限公司等6家企业法定代表人,同时在7家企业担任高管,包括担任重庆邦博人力资源管理有限公司执行董事,邯邦实业(重庆)有限公司执行董事兼总经理;二、刘福安投资情况:刘福安目前是7家企业直接控股股东,包括重庆邯邦服务外包有限公司、控股比例达92.6%,重庆邯邦...
刘福安,男,1927年生,四川富顺人。中共党员。1958年毕业于上海音乐学院作曲系。曾任上海市音乐家协会理事兼《上海歌声》编委,中国音乐家协会会员。上海市第七届人大代表。 长期从事复调、和声、作曲等课程的教学。所教学生有些成为著名作曲家、音乐教授。主要作品有群众歌曲《奋发图强》,独唱曲《延安夜月》、《飞奔吧...
一、刘福安担任职务:刘福安目前担任清远市忠源企业管理有限公司、清远市星悦派对音乐主题餐饮有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任清远市忠源企业管理有限公司经理,清远市星悦派对音乐主题餐饮有限公司财务负责人,经理;二、刘福安投资情况:刘福安目前是清远市金谷酒店管理有限公司直接控股股东,持股比例...
刘福安 刘福安(1928年12月-1952年4月24日),男,青神县汉阳镇上游村人,1951年7月参加革命,生前为志愿军15军后勤担架营5连战士,1952年4月24日牺牲,志愿军15军后勤部政治处1952年10月25日批准为烈士。人物经历 1951年7月参加革命,生前为志愿军15军后勤担架营5连战士。牺牲情况 1952年4月24日牺牲。