一、刘宏鹏担任职务:刘宏鹏目前担任华融环球(北京)基金管理有限公司法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任华融环球(北京)基金管理有限公司执行董事,经理,中信张北太阳能热发电有限公司董事;二、刘宏鹏的商业合作伙伴:基于公开数据展示,刘宏鹏目前有10个商业合作伙伴,包括张静、李亚军、贺卓群等。 财产...
爱企查为您提供(刘宏鹏)2024年最新相关企业信息查询,同时为您提供(刘宏鹏)担任股东、法人、高管等相关企业信息查询,还有(刘宏鹏)关系图谱信息,(刘宏鹏)的合作伙伴关系查询,了解更多(刘宏鹏)信息就来爱企查吧!
刘宏鹏目前担任北京金阳村健康咨询管理有限责任公司、三亚壬己商贸有限公司等3家企业法定代表人,同时在3家企业担任高管,包括担任黑龙江鼎仓投资管理有限公司监事,北京金阳村健康咨询管理有限责任公司董事长;二、刘宏鹏投资情况:刘宏鹏目前是三亚壬己商贸有限公司直接控股股东,持股比例为100%;刘宏鹏间接持股北京鲁尔物联科技...
刘宏鹏目前担任巨野县沃晟文化传媒有限公司、巨野县亿速文化传媒有限公司等4家企业法定代表人,同时在8家企业担任高管,包括担任巨野县沃晟文化传媒有限公司执行董事兼经理,巨野县尚达生物科技有限公司监事;二、刘宏鹏投资情况:刘宏鹏目前是4家企业直接控股股东,包括巨野县亿速文化传媒有限公司、控股比例达80%,巨野县亿速...
刘宏鹏 刘宏鹏,男,汉族,生于1976年9月,泾川县罗汉洞乡人,2002年11月入党,1998年8月参加工作,大专文化程度,现为王村镇政府干部,拟任泾明乡武装部部长。
刘宏鹏 报告 监控 蓝色星际 简介:刘宏鹏先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学硕士研究生学历。2007年11月至2013年5月,任安信证券股份有限公司高级副总裁;2013年5月至2015年1月任同信证券股份有限公司部门总经理;2015年2月至今,任信业股权投资管理有限公司董事兼总经理;2016年5月加入北京蓝色...
2024年4月13日,珠海校友会轮值会长叶树明、轮值副会长魏铭欢、副会长兼副秘书长庄锋华、副会长兼副秘书长李熙峰、副会长黄岳南及理事、会员共16名成员,一同走访校友刘宏鹏企业:深圳一粒米文化发展有限公司珠海基地。会员邱柏健、曾斌华就...
刘宏鹏先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学硕士研究生学历。2007年11月至2013年5月,任安信证券股份有限公司高级副总裁;2013年5月至2015年1月任同信证券股份有限公司部门总经理;2015年2月至今,任信业股权投资管理有限公司董事兼总经理;2016年5月加入北京蓝色星际软件技术发展有限公司,现任北京...
刘宏鹏,1974年生于安徽省岳西县。博士、高级记者。 曾获评新华社集体二等功成员、新疆维吾尔自治区先进工作者、《上海证券报社》优秀管理者奖;一批重要稿件获评新华社社级好稿、新疆新闻奖、兵团新闻奖。 研究领域 当代媒体转型、媒介经营与管理、新闻采编实务 近期论文 查看导师最新文章 (温馨提示:请注意重名现象,建...